MARTI ROMAN SILVIA
Informe ejecutivo de MARTI ROMAN SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTI ROMAN SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NVP FASHION LAB SL | Administrador Solidario | 02/10/2023 | |
MARTI Y ROMAN SL | Apoderado | 12/08/2011 |
VINCULACIONES DE MARTI ROMAN SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTI ROMAN SILVIA
Empresa: NVP FASHION LAB SL
Administrador Solidario
- Marti Julia Fernando
- Marti Roman Monica
- Marti Roman Silvia
- Roman Rey Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34257 , F 98, S 8, H B 246585, I/A 10 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-08
Empresa: NVP FASHION LAB SL
Consejero Delegado
- Marti Roman Silvia
Consejero
- Marti Julia Fernando
- Marti Roman Monica
- Marti Roman Silvia
- Roman Rey Mercedes
Presidente
- Marti Roman Silvia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34257 , F 98, S 8, H B 246585, I/A 10 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-08
Empresa: PROMOTORA OSONA PARADIS SL
REPR.143 RRM
- Marti Roman Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37165 , F 124, S 8, H B 301098, I/A 6 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-08
Empresa: MARTI Y ROMAN SL
Apoderado
- Marti Roman Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40320 , F 193, S 8, H B 115743, I/A 12 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-08
Empresa: MARTI Y ROMAN SL
Consejero Delegado
- Marti Roman Silvia
Consejero
- Marti Julia Fernando
- Marti Roman Monica
- Marti Roman Silvia
- Roman Rey Mercedes
Presidente
- Marti Roman Silvia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40320 , F 192, S 8, H B 115743, I/A 11 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-08
Empresa: NOVEDADES PROMOCIONALES IMPORT SL
Consejero Delegado
- Marti Roman Silvia
Consejero
- Marti Julia Fernando
- Marti Roman Monica
- Marti Roman Silvia
- Roman Rey Mercedes
Presidente
- Marti Roman Silvia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34257 , F 95, S 8, H B 246585, I/A 4 (19/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-08
Empresa: NOVEDADES PROMOCIONALES IMPORT SL
Administrador
- Marti Julia Ferran
- Marti Roman Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34257 , F 95, S 8, H B 246585, I/A 4 (19/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-08
Empresa: MARTI Y ROMAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40320 , F 191, S 8, H B 115743, I/A 10 (19/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-08
Empresa: MARTI Y ROMAN SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- Marti Roman Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40320 , F 191, S 8, H B 115743, I/A 10 (19/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-08
Empresa: PROMOTORA OSONA PARADIS SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Marti Roman Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37165 , F 122, S 8, H B 301098, I/A 3 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-08
Información de MARTI ROMAN SILVIA
Mostramos los datos de MARTI ROMAN SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTI ROMAN SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos