MARTI ROMAN MONICA
Informe ejecutivo de MARTI ROMAN MONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTI ROMAN MONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NVP FASHION LAB SL | Administrador Solidario | 02/10/2023 | |
NVP FASHION LAB SL | Apoderado Solidario | 05/11/2018 | |
MARTI Y ROMAN SL | Apoderado Solidario | 25/10/2018 | |
MARTI Y ROMAN SL | Apoderado | 12/08/2011 |
VINCULACIONES DE MARTI ROMAN MONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTI ROMAN MONICA
Empresa: NVP FASHION LAB SL
Administrador Solidario
- Marti Julia Fernando
- Marti Roman Monica
- Marti Roman Silvia
- Roman Rey Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34257 , F 98, S 8, H B 246585, I/A 10 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-08
Empresa: NVP FASHION LAB SL
Consejero Delegado
Consejero
- Marti Julia Fernando
- Marti Roman Monica
- Marti Roman Silvia
- Roman Rey Mercedes
Presidente
Secretario
- Marti Roman Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34257 , F 98, S 8, H B 246585, I/A 10 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-08
Empresa: NOVEDADES PROMOCIONALES IMPORT SL
Apoderado Solidario
- Marti Roman Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34257 , F 97, S 8, H B 246585, I/A 7 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-08
Empresa: MARTI Y ROMAN SL
Apoderado Solidario
- Marti Roman Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40320 , F 196, S 8, H B 115743, I/A 17 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-08
Empresa: MARTI Y ROMAN SL
Apoderado
- Marti Roman Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40320 , F 194, S 8, H B 115743, I/A 13 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-08
Empresa: MARTI Y ROMAN SL
Consejero Delegado
Consejero
- Marti Julia Fernando
- Marti Roman Monica
- Marti Roman Silvia
- Roman Rey Mercedes
Presidente
Secretario
- Marti Roman Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40320 , F 192, S 8, H B 115743, I/A 11 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-08
Empresa: NOVEDADES PROMOCIONALES IMPORT SL
Consejero Delegado
Consejero
- Marti Julia Fernando
- Marti Roman Monica
- Marti Roman Silvia
- Roman Rey Mercedes
Presidente
Secretario
- Marti Roman Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34257 , F 95, S 8, H B 246585, I/A 4 (19/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-08
Empresa: MARTI Y ROMAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40320 , F 191, S 8, H B 115743, I/A 10 (19/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-08
Información de MARTI ROMAN MONICA
Mostramos los datos de MARTI ROMAN MONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTI ROMAN MONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos