MARTI JULIA FERNANDO
Informe ejecutivo de MARTI JULIA FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTI JULIA FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NVP FASHION LAB SL | Administrador Solidario | 02/10/2023 | |
PROMOTORA OSONA PARADIS SL | REPR.143 RRM | 27/05/2014 | |
MARTI Y ROMAN SL | Administrador Solidario | 12/08/2011 |
VINCULACIONES DE MARTI JULIA FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTI JULIA FERNANDO
Empresa: NVP FASHION LAB SL
Administrador Solidario
- Marti Julia Fernando
- Marti Roman Monica
- Marti Roman Silvia
- Roman Rey Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34257 , F 98, S 8, H B 246585, I/A 10 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-08
Empresa: NVP FASHION LAB SL
Consejero Delegado
Consejero
- Marti Julia Fernando
- Marti Roman Monica
- Marti Roman Silvia
- Roman Rey Mercedes
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34257 , F 98, S 8, H B 246585, I/A 10 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-08
Empresa: PROMOTORA OSONA PARADIS SL
REPR.143 RRM
- Marti Julia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37165 , F 124, S 8, H B 301098, I/A 6 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-08
Empresa: MARTI Y ROMAN SL
Administrador Solidario
- Marti Julia Fernando
- Roman Rey Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40320 , F 192, S 8, H B 115743, I/A 11 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-08
Empresa: MARTI Y ROMAN SL
Consejero Delegado
Consejero
- Marti Julia Fernando
- Marti Roman Monica
- Marti Roman Silvia
- Roman Rey Mercedes
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40320 , F 192, S 8, H B 115743, I/A 11 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-08
Empresa: NOVEDADES PROMOCIONALES IMPORT SL
Consejero Delegado
Consejero
- Marti Julia Fernando
- Marti Roman Monica
- Marti Roman Silvia
- Roman Rey Mercedes
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34257 , F 95, S 8, H B 246585, I/A 4 (19/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-08
Empresa: MARTI Y ROMAN SL
Consejero Delegado
- Marti Julia Fernando
- Roman Rey Mercedes
Presidente
- Marti Julia Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40320 , F 191, S 8, H B 115743, I/A 10 (19/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-08
Empresa: PROMOTORA OSONA PARADIS SL
Administrador Unico
- Marti Julia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37165 , F 122, S 8, H B 301098, I/A 3 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-08
Información de MARTI JULIA FERNANDO
Mostramos los datos de MARTI JULIA FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTI JULIA FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos