MARTI MARQUES JOAQUIN
Informe ejecutivo de MARTI MARQUES JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE MARTI MARQUES JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SYNECTIC TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SA | Apoderado | 22/12/2017 | |
AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SA | Apoderado | 21/07/2014 |
VINCULACIONES DE MARTI MARQUES JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTI MARQUES JOAQUIN
Apoderado
- Guillermo Jose Ferrero Alvarez Calderon
- Marti Marques Joaquin
- Sebastian De Osma Berckemeyer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46465 , F 208, S 8, H B 16487, I/A 1753 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-08
Apoderado
- Marti Marques Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36653 , F 131, S 8, H M 657410, I/A 3 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Apoderado Solidario
- Marti Marques Joaquin
- Tugues Andres Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36653 , F 131, S 8, H M 657410, I/A 3 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Empresa: AQUALOGY SOLUTIONS SA
Apoderado
- Alvarez Calderon Guillermo Jose Ferrero
- De Osma Berckemeyer Sebastian
- Marti Marques Joaquin
- Villarino Herrera Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29322 , F 144, S 8, H M 527816, I/A 40 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43930 , F 138, S 8, H B 16139, I/A 417 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-08
Apoderado Solidario
- Marti Marques Joaquin
- Tugues Andres Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43730 , F 49, S 8, H B 184779, I/A 74 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-08
Apoderado
- Marti Marques Joaquin
- Sagnier Guimon Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31621 , F 178, S 8, H M 488146, I/A 79 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-28
Empresa: AQUALOGY SERVICES COMPANY SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43730 , F 44, S 8, H B 184779, I/A 65 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-08
Empresa: OUTSERVICO UTILITIES SERVICES SL
Apoderado
- Collazos Carrillo Jorge Luis
- Marti Marques Joaquin
- Rodriguez Larrain Javier
- Villarino Herrera Jaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25600 , F 207, S 8, H M 461361, I/A 9 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41384 , F 25, S 8, H B 16487, I/A 1577 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-08
VER MAS ACTOS
Información de MARTI MARQUES JOAQUIN
Mostramos los datos de MARTI MARQUES JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTI MARQUES JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos