OUTSERVICO UTILITIES SERVICES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Ferrocarrils Catalans, 117
Código Postal 08940
Municipio Cornellà de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social OUTSERVICO UTILITIES SERVICES SL
CIF B85417202
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 18/04/2008
Órgano Administración Administrador único
Auditor PKF AUDIEC SA
VINCULACIONES DE OUTSERVICO UTILITIES SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OUTSERVICO UTILITIES SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bisbe Tosat Ignacio | Apoderado | 24/11/2014 | 09/12/2022 |
Folguera Sans Eulalia | REP.ADM.CONC | 11/11/2022 | 09/12/2022 |
JAUSAS LEGAL Y TRIBUTARIO SLP | Administrador Concursal | 11/11/2022 | 09/12/2022 |
Molins Otero Manuel | Apoderado | 04/10/2010 | 09/12/2022 |
Molins Otero Manuel | Apoderado | 19/01/2011 | 09/12/2022 |
PKF AUDIEC SA | Auditor | 19/01/2011 | 09/12/2022 |
Villar Jorge Guillermo | Apoderado | 18/12/2012 | 09/12/2022 |
Bisbe Tosat Ignacio | Administrador Unico | 11/11/2015 | 11/11/2022 |
Bisbe Fabregas Ignacio | Administrador Unico | 24/11/2014 | 11/11/2015 |
M&M AGOGADOS PARTNERSHIP SLP | Administrador Unico | 07/02/2014 | 24/11/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OUTSERVICO UTILITIES SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45694 , F 72, S 8, H B 496094, I/A 23 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 596/2016, AUTO FIRME DE FECHA 18/05/2022, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45694 , F 72, S 8, H B 496094, I/A 23 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45694 , F 72, S 8, H B 496094, I/A 23 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45694 , F 71, S 8, H B 496094, I/A 22 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 596/2016, AUTO FIRME DE FECHA 22/07/2016, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA MISMA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45694 , F 71, S 8, H B 496094, I/A 22 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45694 , F 71, S 8, H B 496094, I/A 22 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45694 , F 71, S 8, H B 496094, I/A 22 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-08
- JUZGADO SOCIAL 5 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 15 DE MARZO DE 2017, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45694 , F 71, S 8, H B 496094, I/A 21 (12/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-78-08
- PS FERROCARRILES CATALANES 117-119, DESPACHO 15 (CORNELLA DE LLOBREGAT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45694 , F 70, S 8, H B 496094, I/A 20 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-08
- Sociedades absorbidas: CONVERTIS CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31229 , F 184, S 8, H M 461361, I/A 19 (06/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-92-28