MENDEZ ARMENGOL ESTHER
Informe ejecutivo de MENDEZ ARMENGOL ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE MENDEZ ARMENGOL ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASSA AIGUES I DEPURACIO SL | Apoderado Solidario | 22/01/2019 | 16/12/2021 |
RIBATALLADA SA | Apoderado Solidario | 22/01/2019 | 16/12/2021 |
COMPANYIA D'AIGUES DE SABADELL SA | Apoderado Solidario | 15/02/2019 | 16/12/2021 |
SOCADE INFORMATICA SL | Apoderado Solidario | 22/01/2019 | 15/12/2021 |
LABAQUA SA | Apoderado | 03/02/2016 | 01/03/2019 |
AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SA | Apoderado | 12/01/2012 | 17/11/2016 |
AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SA | Apoderado | 30/12/2011 | 09/02/2016 |
LABAQUA SA | Apoderado Solidario | 26/12/2011 | 03/02/2016 |
AQUALOGY SISTEMAS DE TRANSFERENCIA DE CALOR SA | Apoderado Solidario | 22/12/2011 | 30/01/2014 |
AQUALOGY SOLUCIONES INDUSTRIALES SA | Apoderado | 18/01/2012 | 08/01/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MENDEZ ARMENGOL ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MENDEZ ARMENGOL ESTHER
Empresa: CASSA AIGUES I DEPURACIO SL
Apoderado Solidario
- Mendez Armengol Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47975 , F 101, S 8, H B 153677, I/A 95 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-08
Empresa: COMPANYIA D'AIGUES DE SABADELL SA
Apoderado Solidario
- Mendez Armengol Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47975 , F 122, S 8, H B 146556, I/A 233 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-08
Empresa: SOCADE INFORMATICA SL
Apoderado Solidario
- Mendez Armengol Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47940 , F 60, S 8, H B 198037, I/A 30 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-08
Empresa: RIBATALLADA SA
Apoderado Solidario
- Mendez Armengol Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45779 , F 127, S 8, H B 83759, I/A 143 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-08
Empresa: LABAQUA SA
Apoderado
- Mendez Armengol Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4194 , F 195, S 8, H A 4576, I/A 141 (01/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-03
Empresa: COMPANYIA D'AIGUES DE SABADELL SA
Apoderado Solidario
- Mendez Armengol Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45068 , F 198, S 8, H B 146556, I/A 211 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-08
Empresa: SOCADE INFORMATICA SL
Apoderado Solidario
- Mendez Armengol Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38744 , F 56, S 8, H B 198037, I/A 21 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-08
Empresa: RIBATALLADA SA
Apoderado Solidario
- Mendez Armengol Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45779 , F 112, S 8, H B 83759, I/A 14 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-08
Empresa: CASSA AIGUES I DEPURACIO SL
Apoderado Solidario
- Mendez Armengol Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45047 , F 198, S 8, H B 153677, I/A 75 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Baiges Bonan Cristina
- Bonilla Beckmann Jorge Angel
- Cabrera Torres Aida
- Callis Sol Josep Maria
- Campos Callao Carlos
- Canovas Pares Maria Merce
- Carmona Muñoz Domingo
- De Paz Arias Jose Maria
- Garcia Tomas Angel Miguel
- Gutierrez Vargas Manuela
- Homs Batlle Georgina
- Lopez Cabanes Jose Maria
- Marcos Valle Maria
- Maresca Lasa Ana
- Mendez Armengol Esther
- Navalon Lopez Angel Vicente
- Ruiz Cabeza Juan Carlos
- Segovia Pastor Javier
- Valcarce Barba Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45407 , F 74, S 8, H B 19601, I/A 243 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-08
VER MAS ACTOS
Información de MENDEZ ARMENGOL ESTHER
Mostramos los datos de MENDEZ ARMENGOL ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MENDEZ ARMENGOL ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos