AQUALOGY SOLUCIONES INDUSTRIALES SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social AQUALOGY SOLUCIONES INDUSTRIALES SA
Nombres Anteriores
- AQUAGEST SOLUCIONES INDUSTRIALES SA
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE AQUALOGY SOLUCIONES INDUSTRIALES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AQUALOGY SOLUCIONES INDUSTRIALES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baiges Bonan Cristina | Apoderado | 18/01/2012 | 08/01/2014 |
Berberana Saenz Narciso | Apoderado | 18/01/2012 | 08/01/2014 |
Bonilla Beckmann Jorge Angel | Apoderado | 18/01/2012 | 08/01/2014 |
Cabrera Torres Aida | Apoderado | 18/01/2012 | 08/01/2014 |
Callis Sol Josep Maria | Apoderado | 18/01/2012 | 08/01/2014 |
Camara Cases Maria De Los Angeles | Apoderado | 18/01/2012 | 08/01/2014 |
Canovas Pares Maria Merce | Apoderado | 18/01/2012 | 08/01/2014 |
Castillo Omedas Francisco | Apoderado | 18/01/2012 | 08/01/2014 |
Cermeron Romero Manuel | Administrador Solidario | 17/10/2012 | 08/01/2014 |
Cortes De La Cruz Arturo | Apoderado | 18/01/2012 | 08/01/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AQUALOGY SOLUCIONES INDUSTRIALES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43034 , F 179, S 8, H B 341444, I/A 42 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43034 , F 179, S 8, H B 341444, I/A 41 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43034 , F 177, S 8, H B 341444, I/A 40 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43034 , F 177, S 8, H B 341444, I/A 40 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43034 , F 174, S 8, H B 341444, I/A 39 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43034 , F 174, S 8, H B 341444, I/A 39 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.9,11,13,15,17 Y 18:MODIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43034 , F 172, S 8, H B 341444, I/A 38 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43034 , F 172, S 8, H B 341444, I/A 38 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43034 , F 172, S 8, H B 341444, I/A 38 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43034 , F 172, S 8, H B 341444, I/A 37 (14/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-08