MARSHALL STEPHEN ANTHONY
Informe ejecutivo de MARSHALL STEPHEN ANTHONY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARSHALL STEPHEN ANTHONY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRAVELUTIONARY SL | Administrador Solidario | 23/05/2016 | |
TRAVELUTIONARY SL | Socio Unico | 11/06/2015 |
VINCULACIONES DE MARSHALL STEPHEN ANTHONY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARSHALL STEPHEN ANTHONY
Empresa: TRAVELUCION SL
Administrador Solidario
- Marshall Stephen Anthony
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3210 , F 211, S 8, H TF 49581, I/A 5 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-38
Empresa: TRAVELUTIONARY SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Socas Carmen Maria
- Marshall Stephen Anthony
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3388 , F 169, S 8, H TF 55499, I/A 3 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-38
Empresa: TRAVELUTIONARY SL
Administrador Unico
- Marshall Stephen Anthony
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3388 , F 169, S 8, H TF 55499, I/A 3 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-38
Empresa: TRAVELUCION SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Socas Carmen Maria
- Marshall Stephen Anthony
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3210 , F 211, S 8, H TF 49581, I/A 3 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-38
Empresa: TRAVELUCION SL
Administrador Unico
- Marshall Stephen Anthony
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3210 , F 211, S 8, H TF 49581, I/A 3 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-38
Empresa: TRAVELUTIONARY SL
Administrador Unico
- Marshall Stephen Anthony
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3388 , F 167, S 8, H TF 55499, I/A 1 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-38
Empresa: TRAVELUTIONARY SL
Socio Único
- Marshall Stephen Anthony
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3388 , F 167, S 8, H TF 55499, I/A 1 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-38
Empresa: ON LINE TRAVEL MANAGEMENT SL
Administrador Solidario
- Marshall Stephen Anthony
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2726 , F 118, S 8, H TF 37001, I/A 8 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-38
Empresa: TRAVELUCION SL
Administrador Unico
- Marshall Stephen Anthony
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3210 , F 210, S 8, H TF 49581, I/A 1 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-38
Empresa: TRAVELUCION SL
Socio Único
- Marshall Stephen Anthony
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3210 , F 210, S 8, H TF 49581, I/A 1 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-38
Información de MARSHALL STEPHEN ANTHONY
Mostramos los datos de MARSHALL STEPHEN ANTHONY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARSHALL STEPHEN ANTHONY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos