GONZALEZ SOCAS CARMEN MARIA
Informe ejecutivo de GONZALEZ SOCAS CARMEN MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ SOCAS CARMEN MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRAVELUTIONARY SL | Administrador Solidario | 23/05/2016 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ SOCAS CARMEN MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ SOCAS CARMEN MARIA
Empresa: TRAVELUCION SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Socas Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3210 , F 212, S 8, H TF 49581, I/A 8 (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-38
Empresa: TRAVELUCION SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Socas Carmen Maria
- Martinez Martinez Orlando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3210 , F 211, S 8, H TF 49581, I/A 7 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-38
Empresa: TRAVELUCION SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Socas Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3210 , F 211, S 8, H TF 49581, I/A 7 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-38
Empresa: TRAVELUTIONARY SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Socas Carmen Maria
- Marshall Stephen Anthony
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3388 , F 169, S 8, H TF 55499, I/A 3 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-38
Empresa: TRAVELUCION SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Socas Carmen Maria
- Marshall Stephen Anthony
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3210 , F 211, S 8, H TF 49581, I/A 3 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-38
Información de GONZALEZ SOCAS CARMEN MARIA
Mostramos los datos de GONZALEZ SOCAS CARMEN MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ SOCAS CARMEN MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos