ON LINE TRAVEL MANAGEMENT SL - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social ON LINE TRAVEL MANAGEMENT SL
CIF B38809687
Capital Social 6222.42 Euros
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Clay Richard Stuart
Propietario Clay Richard Stuart
VINCULACIONES DE ON LINE TRAVEL MANAGEMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ON LINE TRAVEL MANAGEMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Clay Richard Stuart | Socio Unico | 09/07/2012 | 25/06/2014 |
Clay Richard Stuart | Administrador Unico | 10/08/2012 | 25/06/2014 |
Marshall Stephen Anthony | Administrador Solidario | 10/08/2012 |
ACTOS BORME DE ON LINE TRAVEL MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2726 , F 118, S 8, H TF 37001, I/A 10 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-38
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2726 , F 118, S 8, H TF 37001, I/A 10 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-38
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ON LINE TRAVEL MANAGEMENT SL
Nif:B38809687
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Número:1
Juez / Ponente:ANA FERNANDEZ ARRANZ
Fecha de Resolución:19/03/2014
Número Procedimiento Concursal:14/2014
Datos Registrales:
Tomo:
2726
Libro:
0
Folio:
118
Hoja:
8-37001
Inscripción:
10
Fecha Inscripción25/06/2014
Registro:Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2726 , F 118, S 8, H TF 37001, I/A 10 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-38
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ON LINE TRAVEL MANAGEMENT SL
Nif:B38809687
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL
Número:1
Juez / Ponente:ANA FERNANDEZ ARRANZ
Parte Dispositiva:
Se declara en concurso que tiene carácter Voluntario Abreviado a la entidad ON LINE TRAVEL MANAGEMENT, SL con CIF B38809687, y su conclusión por insuficiencia de masa activa y la extinción de la entidad y la cancelación de su inscripción en el Registro Mercantil
Fecha de Resolución:19/03/2014
Número Procedimiento Concursal:14/2014
Datos Registrales:
Tomo:
2726
Libro:
0
Folio:
118
Hoja:
8-37001
Inscripción:
10
Fecha Inscripción25/06/2014
Registro:Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2726 , F 118, S 8, H TF 37001, I/A 10 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-38
Capital Anterior: | 183.366,00 | Euros |
Disminución de capital | 177.143,58 | Euros |
Capital Actual: | 6.222,42 | Euros |
Porcentaje: | 96,61 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2726 , F 118, S 8, H TF 37001, I/A 9 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2726 , F 118, S 8, H TF 37001, I/A 8 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2726 , F 118, S 8, H TF 37001, I/A 8 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2726 , F 118, S 8, H TF 37001, I/A 8 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-38
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2726 , F 118, S 8, H TF 37001, I/A 7 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-184-38