MARIN PATRICIO ANTONIO
Informe ejecutivo de MARIN PATRICIO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 23
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE MARIN PATRICIO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNION Y DESARROLLOS MARENS SL | Administrador Mancomunado | 14/06/2023 | |
GESTION UNITARIA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 24/08/2021 | |
GESTION UNITARIA SL | Consejero | 24/08/2021 | |
GESTION UNITARIA SL | Secretario | 24/08/2021 | |
TEAN Y TETOAN SL | Consejero | 23/08/2021 | |
TEAN Y TETOAN SL | Secretario | 23/08/2021 | |
TEAN Y TETOAN SL | Consejero Delegado Mancomunado | 23/08/2021 | |
RENOVERCIA ENERGIAS RENOVABLES SL | Consejero Delegado Mancomunado | 23/08/2021 | |
MONTAJE INDUSTRIAL ELECTRICO MARIN SL | Administrador Unico | 23/08/2021 | |
RENOVERCIA ENERGIAS RENOVABLES SL | Secretario | 23/08/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARIN PATRICIO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN PATRICIO ANTONIO
Consejero Delegado
Consejero
- Marin Martin Antonio
- Marin Patricio Antonio
- Marin Patricio Tomas Jose
Presidente
Secretario
- Marin Patricio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4041 , F 61, S 8, H SE 59715, I/A 13 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-41
Empresa: TURISMO A CABALLO SL
Liquidador Unico
- Marin Patricio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5925 , F 139, S 8, H SE102871, I/A 1 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-41
Empresa: TURISMO A CABALLO SL
Administrador Unico
- Marin Patricio Antonio
Liquidador Unico
- Marin Patricio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5925 , F 139, S 8, H SE102871, I/A 1 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-41
Empresa: RENOVERCIA SOLAR ECIJA 24 SL
Apoderado Mancomunado
- Marin Patricio Antonio
- Marin Patricio Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41421 , F 46, S 8, H M 734058, I/A 3 (13/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-28
Empresa: RENOVERCIA SOLAR ECIJA 20 SL
Apoderado Mancomunado
- Marin Patricio Antonio
- Marin Patricio Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41307 , F 205, S 8, H M 732190, I/A 3 (13/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-28
Empresa: RENOVERCIA SOLAR ECIJA 23 SL
Apoderado Mancomunado
- Marin Patricio Antonio
- Marin Patricio Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41421 , F 32, S 8, H M 734057, I/A 3 (13/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-28
Empresa: RENOVERCIA SOLAR ECIJA 22 SL
Apoderado Mancomunado
- Marin Patricio Antonio
- Marin Patricio Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41421 , F 18, S 8, H M 734056, I/A 3 (13/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-28
Empresa: RENOVERCIA SOLAR ECIJA 25 SL
Apoderado Mancomunado
- Marin Patricio Antonio
- Marin Patricio Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41421 , F 61, S 8, H M 734059, I/A 3 (13/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-201-28
Empresa: UNION Y DESARROLLOS MARENS SL
Administrador Mancomunado
- Marin Patricio Antonio
- Marin Patricio Tomas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7427 , F 11, S 8, H SE139741, I/A 1 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-41
Empresa: GESTION UNITARIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Marin Patricio Antonio
- Marin Patricio Maria Teresa
- Marin Patricio Tomas Jose
Consejero
- Marin Patricio Antonio
- Marin Patricio Maria Teresa
- Marin Patricio Tomas Jose
Presidente
Secretario
- Marin Patricio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5960 , F 154, S 8, H SE103953, I/A 3 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-167-41
VER MAS ACTOS
Información de MARIN PATRICIO ANTONIO
Mostramos los datos de MARIN PATRICIO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN PATRICIO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos