MARIN PATRICIO TOMAS JOSE
Informe ejecutivo de MARIN PATRICIO TOMAS JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 20
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARIN PATRICIO TOMAS JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION Y DESARROLLO INMOBILIARIO PROMAPAM SA | Consejero | 30/01/2024 | |
UNION Y DESARROLLOS MARENS SL | Administrador Mancomunado | 14/06/2023 | |
GESTION UNITARIA SL | Presidente | 24/08/2021 | |
GESTION UNITARIA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 24/08/2021 | |
GESTION UNITARIA SL | Consejero | 24/08/2021 | |
TEAN Y TETOAN SL | Presidente | 23/08/2021 | |
TEAN Y TETOAN SL | Consejero Delegado Mancomunado | 23/08/2021 | |
TEAN Y TETOAN SL | Consejero | 23/08/2021 | |
PROECI SL | Administrador Unico | 23/08/2021 | |
RENOVERCIA ENERGIAS RENOVABLES SL | Presidente | 23/08/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARIN PATRICIO TOMAS JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN PATRICIO TOMAS JOSE
Consejero Delegado
Consejero
- Marin Martin Antonio
- Marin Patricio Antonio
- Marin Patricio Tomas Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4041 , F 61, S 8, H SE 59715, I/A 13 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-41
Empresa: UNION Y DESARROLLOS MARENS SL
Administrador Mancomunado
- Marin Patricio Antonio
- Marin Patricio Tomas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7427 , F 11, S 8, H SE139741, I/A 1 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-41
Empresa: GRUPO MARIN CONSOLIDA SL
Consejero Delegado
- Marin Patricio Tomas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6509 , F 105, S 8, H SE116827, I/A 3 (20/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-168-41
Empresa: GESTION UNITARIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Marin Patricio Antonio
- Marin Patricio Maria Teresa
- Marin Patricio Tomas Jose
Consejero
- Marin Patricio Antonio
- Marin Patricio Maria Teresa
- Marin Patricio Tomas Jose
Presidente
- Marin Patricio Tomas Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5960 , F 154, S 8, H SE103953, I/A 3 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-167-41
Empresa: GESTION UNITARIA SL
Administrador Mancomunado
- Marin Patricio Antonio
- Marin Patricio Maria Teresa
- Marin Patricio Tomas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5960 , F 154, S 8, H SE103953, I/A 3 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-167-41
Empresa: TEAN Y TETOAN SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Marin Patricio Antonio
- Marin Patricio Maria Teresa
- Marin Patricio Tomas Jose
Consejero
- Marin Patricio Antonio
- Marin Patricio Maria Teresa
- Marin Patricio Tomas Jose
Presidente
- Marin Patricio Tomas Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4317 , F 225, S 8, H SE 15976, I/A 10 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-167-41
Empresa: PROECI SL
Administrador Unico
- Marin Patricio Tomas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4317 , F 7, S 8, H SE 8895, I/A 13 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-167-41
Empresa: RENOVERCIA ENERGIAS RENOVABLES SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Marin Patricio Antonio
- Marin Patricio Maria Teresa
- Marin Patricio Tomas Jose
Consejero
- Marin Patricio Antonio
- Marin Patricio Maria Teresa
- Marin Patricio Tomas Jose
Presidente
- Marin Patricio Tomas Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4372 , F 7, S 8, H SE 67027, I/A 5 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-167-41
Empresa: GRUPO MARIN CONSOLIDA SL
Consejero
- Marin Martin Antonio
- Marin Patricio Antonio
- Marin Patricio Maria Teresa
- Marin Patricio Tomas Jose
Presidente
- Marin Patricio Tomas Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6509 , F 104, S 8, H SE116827, I/A 2 (20/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-167-41
Empresa: SERGESTIAL SL
Administrador Mancomunado
- Marin Patricio Antonio
- Marin Patricio Maria Teresa
- Marin Patricio Tomas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5960 , F 220, S 8, H SE104015, I/A 3 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-75-41
VER MAS ACTOS
Información de MARIN PATRICIO TOMAS JOSE
Mostramos los datos de MARIN PATRICIO TOMAS JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN PATRICIO TOMAS JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos