TURISMO A CABALLO SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA DE MADRID-CADIZ Km 453 - C.P. 41400
Municipio Écija
Provincia Sevilla
Razón Social TURISMO A CABALLO SL
CIF B90164096
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 17/10/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TURISMO A CABALLO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TURISMO A CABALLO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marin Patricio Antonio | Administrador Unico | 23/10/2014 | 19/12/2023 |
Marin Patricio Antonio | Liquidador Unico | 19/12/2023 | 19/12/2023 |
ACTOS BORME DE TURISMO A CABALLO SL
- A la inscripción practicada con fecha 19/12/2023 le corresponde el número de inscripción 2, y no la 1 como se inscribió, que se practicó con fecha 23/10/2014
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5925 , F 139, S 8, H SE102871, I/A 2 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-18-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5925 , F 139, S 8, H SE102871, I/A 1 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5925 , F 139, S 8, H SE102871, I/A 1 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5925 , F 139, S 8, H SE102871, I/A 1 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5925 , F 139, S 8, H SE102871, I/A 1 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5925 , F 139, S 8, H SE102871, I/A 1 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5925 , F 138, S 8, H SE102871, I/A 1 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-41
Dirección:CTRA DE MADRID-CADIZ Km 453 - C.P. 41400 (ECIJA)
Comienzo de operaciones:17/10/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Agencia de viajes -mayorista-minorista-.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5925 , F 138, S 8, H SE102871, I/A 1 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-41