MARIN LANZA JOSE RAMON
Informe ejecutivo de MARIN LANZA JOSE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARIN LANZA JOSE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA BENJAMIN MARIN SL | Apoderado Mancomunado | 05/06/2019 | 13/12/2022 |
INMOBILIARIA BENJAMIN MARIN SL | Liquidador Unico | 13/12/2022 | 13/12/2022 |
AUTOCARES ALJARAFE SL | Apoderado | 22/10/2010 | 15/07/2013 |
VINCULACIONES DE MARIN LANZA JOSE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN LANZA JOSE RAMON
Empresa: INMOBILIARIA BENJAMIN MARIN SL
Liquidador Unico
- Marin Lanza Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1456 , F 155, S 8, H SE 20135, I/A 7 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-41
Empresa: INMOBILIARIA BENJAMIN MARIN SL
Apoderado Mancomunado
- Marin Lanza Eva Maria
- Marin Lanza Jose Ramon
- Marin Lanza Maria Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1456 , F 155, S 8, H SE 20135, I/A 7 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-41
Empresa: INMOBILIARIA BENJAMIN MARIN SL
Administrador Unico
Liquidador Unico
- Marin Lanza Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1456 , F 155, S 8, H SE 20135, I/A 7 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-41
Empresa: INMOBILIARIA BENJAMIN MARIN SL
Apoderado Mancomunado
- Marin Lanza Eva Maria
- Marin Lanza Jose Ramon
- Marin Lanza Maria Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1456 , F 154, S 8, H SE 20135, I/A 6 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-41
Empresa: AUTOCARES ALJARAFE SL
Apoderado
- Marin Lanza Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2225 , F 144, S 8, H SE 24224, I/A 14 (15/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-41
Empresa: AUTOCARES ALJARAFE SL
Apoderado
- Marin Lanza Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2225 , F 143, S 8, H SE 24224, I/A 11 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-41
Información de MARIN LANZA JOSE RAMON
Mostramos los datos de MARIN LANZA JOSE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN LANZA JOSE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos