MARIN ARCE JOSE
Informe ejecutivo de MARIN ARCE JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARIN ARCE JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAS CASAS DE LOS MERCADERES SL | Liquidador | 23/12/2011 |
VINCULACIONES DE MARIN ARCE JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN ARCE JOSE
Empresa: INMOBILIARIA BENJAMIN MARIN SL
Administrador Unico
- Marin Arce Jose
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1456 , F 155, S 8, H SE 20135, I/A 7 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-41
Empresa: LAS CASAS DE LOS MERCADERES SL
Liquidador
- Marin Arce Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608 , F 123, S 8, H SE 31553, I/A 6 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-41
Empresa: AUTOCARES ALJARAFE SL
Administrador Unico
- Marin Arce Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2225 , F 141, S 8, H SE 24224, I/A 8 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-41-41
Empresa: INDUSTRIAL BUS MARIN SL
Administrador Unico
- Marin Arce Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4374 , F 50, S 8, H SE 67064, I/A 2 (13/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-78-41
Información de MARIN ARCE JOSE
Mostramos los datos de MARIN ARCE JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN ARCE JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos