MARIN LANZA MARIA AURORA
Informe ejecutivo de MARIN LANZA MARIA AURORA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARIN LANZA MARIA AURORA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANMARARIAD SL | Socio Unico | 28/06/2018 | |
ANMARARIAD SL | Administrador Unico | 28/06/2018 | |
AUTOCARES ALJARAFE SL | Administrador Unico | 16/02/2010 |
VINCULACIONES DE MARIN LANZA MARIA AURORA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN LANZA MARIA AURORA
Empresa: INMOBILIARIA BENJAMIN MARIN SL
Apoderado Mancomunado
- Marin Lanza Eva Maria
- Marin Lanza Jose Ramon
- Marin Lanza Maria Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1456 , F 155, S 8, H SE 20135, I/A 7 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-41
Empresa: INMOBILIARIA BENJAMIN MARIN SL
Apoderado Mancomunado
- Marin Lanza Eva Maria
- Marin Lanza Jose Ramon
- Marin Lanza Maria Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1456 , F 154, S 8, H SE 20135, I/A 6 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-41
Empresa: ANMARARIAD SL
Administrador Unico
- Marin Lanza Maria Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6571 , F 80, S 8, H SE118259, I/A 1 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-41
Empresa: ANMARARIAD SL
Socio Único
- Marin Lanza Maria Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6571 , F 80, S 8, H SE118259, I/A 1 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-41
Empresa: AUTOCARES ALJARAFE SL
Administrador Unico
- Marin Lanza Maria Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2225 , F 141, S 8, H SE 24224, I/A 8 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-41-41
Información de MARIN LANZA MARIA AURORA
Mostramos los datos de MARIN LANZA MARIA AURORA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN LANZA MARIA AURORA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos