MARIA JESUS RAMIREZ GONZALO
Informe ejecutivo de MARIA JESUS RAMIREZ GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARIA JESUS RAMIREZ GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESIDUOS INDUSTRIALES DE TERUEL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/08/2023 | 25/03/2024 |
RESIDUOS INDUSTRIALES DE TERUEL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/02/2023 | 25/03/2024 |
RESIDUOS INDUSTRIALES DE TERUEL SA | Consejero | 07/02/2023 | 12/03/2024 |
RESIDUOS INDUSTRIALES DE TERUEL SA | Presidente | 07/02/2023 | 12/03/2024 |
VINCULACIONES DE MARIA JESUS RAMIREZ GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIA JESUS RAMIREZ GONZALO
Empresa: RESIDUOS INDUSTRIALES DE TERUEL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Josep Tarraga Gil
- Maria Jesus Ramirez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281, L 281, F 183, S 8, H TE 5888, I/A 15 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-44
Empresa: RESIDUOS INDUSTRIALES DE TERUEL SA
Consejero
- Maria Jesus Ramirez Gonzalo
- PUENTES CONCESIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 276, L 276, F 142, S 8, H TE 5888, I/A 14 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-44
Empresa: RESIDUOS INDUSTRIALES DE TERUEL SA
Consejero
Presidente
- Maria Jesus Ramirez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 276, L 276, F 142, S 8, H TE 5888, I/A 13 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-44
Empresa: RESIDUOS INDUSTRIALES DE TERUEL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alberto Ortega Lahuerta
- Francisco Del Olmo Conte
- Josep Tarraga Gil
- Maria Jesus Ramirez Gonzalo
Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 268, L 268, F 187, S 8, H TE 5888, I/A 12 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-44
Empresa: RESIDUOS INDUSTRIALES DE TERUEL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alberto Ortega Lahuerta
- Alfonso Artigas Ayala
- Josep Tarraga Gil
- Maria Jesus Ramirez Gonzalo
Consejero
- Josep Tarraga Gil
- Maria Jesus Ramirez Gonzalo
Presidente
- Maria Jesus Ramirez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257, L 257, F 195, S 8, H TE 5888, I/A 9 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-44
Información de MARIA JESUS RAMIREZ GONZALO
Mostramos los datos de MARIA JESUS RAMIREZ GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIA JESUS RAMIREZ GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos