JOSEP TARRAGA GIL
Informe ejecutivo de JOSEP TARRAGA GIL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JOSEP TARRAGA GIL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESIDUOS INDUSTRIALES DE TERUEL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/08/2023 | 25/03/2024 |
RESIDUOS INDUSTRIALES DE TERUEL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/02/2023 | 25/03/2024 |
RESIDUOS INDUSTRIALES DE TERUEL SA | Consejero | 07/02/2023 | 12/03/2024 |
VINCULACIONES DE JOSEP TARRAGA GIL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JOSEP TARRAGA GIL
Empresa: RESIDUOS INDUSTRIALES DE TERUEL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Josep Tarraga Gil
- Maria Jesus Ramirez Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281, L 281, F 183, S 8, H TE 5888, I/A 15 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-44
Empresa: RESIDUOS INDUSTRIALES DE TERUEL SA
Consejero
- Josep Tarraga Gil
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 276, L 276, F 142, S 8, H TE 5888, I/A 13 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-44
Empresa: RESIDUOS INDUSTRIALES DE TERUEL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alberto Ortega Lahuerta
- Francisco Del Olmo Conte
- Josep Tarraga Gil
- Maria Jesus Ramirez Gonzalo
Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 268, L 268, F 187, S 8, H TE 5888, I/A 12 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-44
Empresa: RESIDUOS INDUSTRIALES DE TERUEL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alberto Ortega Lahuerta
- Alfonso Artigas Ayala
- Josep Tarraga Gil
- Maria Jesus Ramirez Gonzalo
Consejero
- Josep Tarraga Gil
- Maria Jesus Ramirez Gonzalo
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257, L 257, F 195, S 8, H TE 5888, I/A 9 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-44
Información de JOSEP TARRAGA GIL
Mostramos los datos de JOSEP TARRAGA GIL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JOSEP TARRAGA GIL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos