ALBERTO ORTEGA LAHUERTA
Informe ejecutivo de ALBERTO ORTEGA LAHUERTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALBERTO ORTEGA LAHUERTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESIDUOS INDUSTRIALES DE TERUEL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/02/2023 | 22/08/2024 |
RESIDUOS INDUSTRIALES DE TERUEL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/08/2023 | 22/08/2024 |
RESIDUOS INDUSTRIALES DE TERUEL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/03/2024 | 22/08/2024 |
VINCULACIONES DE ALBERTO ORTEGA LAHUERTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBERTO ORTEGA LAHUERTA
Empresa: RESIDUOS INDUSTRIALES DE TERUEL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alberto Ortega Lahuerta
- Francisco Del Olmo Conte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TE 5888, I/A 18 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-44
Empresa: RESIDUOS INDUSTRIALES DE TERUEL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alberto Ortega Lahuerta
- Bernat Llorens Maluquer
- Raul Sanz De Acedo Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281, L 281, F 183, S 8, H TE 5888, I/A 15 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-44
Empresa: RESIDUOS INDUSTRIALES DE TERUEL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alberto Ortega Lahuerta
- Francisco Del Olmo Conte
- Josep Tarraga Gil
- Maria Jesus Ramirez Gonzalo
Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 268, L 268, F 187, S 8, H TE 5888, I/A 12 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-44
Empresa: RESIDUOS INDUSTRIALES DE TERUEL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alberto Ortega Lahuerta
- Alfonso Artigas Ayala
- Josep Tarraga Gil
- Maria Jesus Ramirez Gonzalo
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 257, L 257, F 195, S 8, H TE 5888, I/A 9 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-44
Información de ALBERTO ORTEGA LAHUERTA
Mostramos los datos de ALBERTO ORTEGA LAHUERTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBERTO ORTEGA LAHUERTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos