MANSILLA YUGUERO MIGUEL
Informe ejecutivo de MANSILLA YUGUERO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MANSILLA YUGUERO MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTOS Y SOLUCIONES ARQUETIPO SL | Administrador Solidario | 25/11/2019 | 23/12/2023 |
PROYECTOS Y SOLUCIONES ARQUETIPO SL | Liquidador Solidario | 23/12/2023 | 23/12/2023 |
ESTUDIO DE ARQUITECTURA FERSO SL | Liquidador Solidario | 20/04/2023 | 20/04/2023 |
ESTUDIO DE ARQUITECTURA FERSO SL | Administrador Solidario | 03/01/2020 | 20/04/2023 |
VINCULACIONES DE MANSILLA YUGUERO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MANSILLA YUGUERO MIGUEL
Empresa: PROYECTOS Y SOLUCIONES ARQUETIPO SL
Liquidador Solidario
- Mansilla Yuguero Miguel
- Martin Mediato Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21071 , F 195, S 8, H M 373937, I/A 4 (23/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-28
Empresa: PROYECTOS Y SOLUCIONES ARQUETIPO SL
Administrador Solidario
- Mansilla Yuguero Miguel
- Martin Mediato Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21071 , F 195, S 8, H M 373937, I/A 4 (23/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-28
Empresa: ESTUDIO DE ARQUITECTURA FERSO SL
Liquidador Solidario
- Mansilla Yuguero Miguel
- Martin Mediato Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15269 , F 170, S 8, H M 255767, I/A 6 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-28
Empresa: ESTUDIO DE ARQUITECTURA FERSO SL
Administrador Solidario
- Mansilla Yuguero Miguel
- Martin Mediato Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15269 , F 170, S 8, H M 255767, I/A 6 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-28
Empresa: ESTUDIO DE ARQUITECTURA FERSO SL
Administrador Solidario
- Mansilla Yuguero Miguel
- Martin Mediato Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15269 , F 170, S 8, H M 255767, I/A 5 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Empresa: ESTUDIO DE ARQUITECTURA FERSO SL
Administrador Solidario
- Mansilla Yuguero Miguel
- Martin Mediato Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15269 , F 170, S 8, H M 255767, I/A 5 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Empresa: PROYECTOS Y SOLUCIONES ARQUETIPO SL
Administrador Solidario
- Mansilla Yuguero Miguel
- Martin Mediato Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21071 , F 195, S 8, H M 373937, I/A 3 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-28
Empresa: PROYECTOS Y SOLUCIONES ARQUETIPO SL
Administrador Solidario
- Mansilla Yuguero Miguel
- Martin Mediato Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21071 , F 195, S 8, H M 373937, I/A 3 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-28
Información de MANSILLA YUGUERO MIGUEL
Mostramos los datos de MANSILLA YUGUERO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MANSILLA YUGUERO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos