ESTUDIO DE ARQUITECTURA FERSO SL - EXTINGUIDA
Razón Social ESTUDIO DE ARQUITECTURA FERSO SL
CIF B82608415
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ESTUDIO DE ARQUITECTURA FERSO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ESTUDIO DE ARQUITECTURA FERSO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mansilla Yuguero Miguel | Liquidador Solidario | 20/04/2023 | 20/04/2023 |
Mansilla Yuguero Miguel | Administrador Solidario | 03/01/2020 | 20/04/2023 |
Martin Mediato Raul | Liquidador Solidario | 20/04/2023 | 20/04/2023 |
Martin Mediato Raul | Administrador Solidario | 03/01/2020 | 20/04/2023 |
ACTOS BORME DE ESTUDIO DE ARQUITECTURA FERSO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15269 , F 170, S 8, H M 255767, I/A 6 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15269 , F 170, S 8, H M 255767, I/A 6 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15269 , F 170, S 8, H M 255767, I/A 6 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15269 , F 170, S 8, H M 255767, I/A 6 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15269 , F 170, S 8, H M 255767, I/A 5 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15269 , F 170, S 8, H M 255767, I/A 5 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-184-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-206-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-208-28