PROYECTOS Y SOLUCIONES ARQUETIPO SL - EXTINGUIDA
Razón Social PROYECTOS Y SOLUCIONES ARQUETIPO SL
CIF B84269455
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PROYECTOS Y SOLUCIONES ARQUETIPO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROYECTOS Y SOLUCIONES ARQUETIPO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mansilla Yuguero Miguel | Administrador Solidario | 25/11/2019 | 23/12/2023 |
Mansilla Yuguero Miguel | Liquidador Solidario | 23/12/2023 | 23/12/2023 |
Martin Mediato Raul | Liquidador Solidario | 23/12/2023 | 23/12/2023 |
Martin Mediato Raul | Administrador Solidario | 25/11/2019 | 23/12/2023 |
ACTOS BORME DE PROYECTOS Y SOLUCIONES ARQUETIPO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21071 , F 195, S 8, H M 373937, I/A 4 (23/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21071 , F 195, S 8, H M 373937, I/A 4 (23/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21071 , F 195, S 8, H M 373937, I/A 4 (23/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21071 , F 195, S 8, H M 373937, I/A 4 (23/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21071 , F 195, S 8, H M 373937, I/A 3 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21071 , F 195, S 8, H M 373937, I/A 3 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-184-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-206-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-208-28