MAIZ CAL JAVIER MARIA
Informe ejecutivo de MAIZ CAL JAVIER MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MAIZ CAL JAVIER MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DR. MAIZ SL | Apoderado | 18/01/2013 | 14/12/2018 |
DOCTOR RINO SCP | Administrador Solidario | 20/02/2009 | 11/01/2013 |
VINCULACIONES DE MAIZ CAL JAVIER MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAIZ CAL JAVIER MARIA
Empresa: DR. MAIZ SL
Apoderado
- Maiz Cal Javier Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43428 , F 193, S 8, H B 429400, I/A 7 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-08
Empresa: DR. MAIZ SL
Apoderado
- Maiz Cal Javier Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43428 , F 191, S 8, H B 429400, I/A 2 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-08
Empresa: DOCTOR RINO SCP
Administrador Solidario
- Coromina Isern Jordi
- Maiz Cal Javier Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41047 , F 94, S 8, H B 377030, I/A 2 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-08
Empresa: DOCTOR RINO SCP
Administrador Solidario
- Coromina Isern Jordi
- Maiz Cal Javier Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41047 , F 92, S 8, H B 377030, I/A 1 (20/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-08
Información de MAIZ CAL JAVIER MARIA
Mostramos los datos de MAIZ CAL JAVIER MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAIZ CAL JAVIER MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos