DOCTOR RINO SCP - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Vilana, 12
Código Postal 08022
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social DOCTOR RINO SCP
Capital Social 31544.85 Euros
Fecha de Constitución 11/06/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE DOCTOR RINO SCP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DOCTOR RINO SCP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Coromina Isern Jordi | Liquidador | 11/01/2013 | 18/02/2014 |
Maiz Cal Javier | Liquidador | 11/01/2013 | 18/02/2014 |
Coromina Isern Jordi | Administrador Solidario | 20/02/2009 | 11/01/2013 |
Maiz Cal Javier Maria | Administrador Solidario | 20/02/2009 | 11/01/2013 |
ACTOS BORME DE DOCTOR RINO SCP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41047 , F 94, S 8, H B 377030, I/A 3 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41047 , F 94, S 8, H B 377030, I/A 3 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41047 , F 94, S 8, H B 377030, I/A 2 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41047 , F 94, S 8, H B 377030, I/A 2 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41047 , F 94, S 8, H B 377030, I/A 2 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-08
- "DOCTOR RINO SOCIEDAD CIVIL PROFESIONAL" SE HA INSCRITO ADAPTADA A LA LEY 2/2007 DE 15/03 DE SOCIEDADES PROFESIONALES, SOCIOS PROFESIONALES:JAVIER MARIA MAIZ CAL,INES MAZUELA COLLY JORDI COROMINA ISERN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41047 , F 92, S 8, H B 377030, I/A 1 (20/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41047 , F 92, S 8, H B 377030, I/A 1 (20/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-08
Dirección:CL VILANA 12, 3 DESPACHOS 193 Y 194 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:11/06/08
Capital:31.544,85 Euros
Objeto social:EXCLUSIVO LA ACTIVIDAD PROPIA DEL EJERCICIO DE LA MEDICINA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41047 , F 92, S 8, H B 377030, I/A 1 (20/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-08