DR. MAIZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Vilana, 12
Código Postal 08022
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social DR. MAIZ SL
CIF B65903403
Capital Social 560016.0 Euros
Actividad Actividades de medicina especializada
Fecha de Constitución 07/11/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE DR. MAIZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DR. MAIZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Isam Alobid Alobid | Administrador Solidario | 08/11/2018 | 19/08/2020 |
Izquierdo Dominguez Adriana Elizabeth | Administrador Solidario | 08/11/2018 | 19/08/2020 |
Maiz Cal Javier Maria | Apoderado | 18/01/2013 | 14/12/2018 |
Mazuela Coll Ines | Administrador Unico | 08/11/2012 | 08/11/2018 |
ACTOS BORME DE DR. MAIZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43428 , F 194, S 8, H B 429400, I/A 8 (19/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-166-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43428 , F 193, S 8, H B 429400, I/A 7 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO: UNIDAD ALERGO-RINO S.L.P
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43428 , F 193, S 8, H B 429400, I/A 6 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-239-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43428 , F 193, S 8, H B 429400, I/A 5 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43428 , F 193, S 8, H B 429400, I/A 5 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-08
Capital Anterior: | 401.504,00 | Euros |
Aumento de capital: | 158.512,00 | Euros |
Capital Actual: | 560.016,00 | Euros |
Porcentaje: | 39,48 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43428 , F 192, S 8, H B 429400, I/A 4 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 398.504,00 | Euros |
Capital Actual: | 401.504,00 | Euros |
Porcentaje: | 13.283,47 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43428 , F 191, S 8, H B 429400, I/A 3 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43428 , F 191, S 8, H B 429400, I/A 2 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43428 , F 190, S 8, H B 429400, I/A 1 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-08
Dirección:CL VILANA 12,DESPACHO 194 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:07/11/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:CONSTRUCCION,INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO.COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR.DISTRIBUCION COMERCIAL.IMPORTACION Y EXPORTACION.ACTIVIDADES INMOBILIARIAS.ACTIVIDADES PROFESIONALES.INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y TEXTILES.ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43428 , F 190, S 8, H B 429400, I/A 1 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-08