MAGANTO SUAREZ VERONICA
Informe ejecutivo de MAGANTO SUAREZ VERONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MAGANTO SUAREZ VERONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ONCISA PROMOCIONES SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Apoderado Solidario | 19/02/2024 | |
ONCISA PROMOCIONES SERVICIOS INMOBILIARIOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/12/2017 |
VINCULACIONES DE MAGANTO SUAREZ VERONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAGANTO SUAREZ VERONICA
Apoderado Solidario
- Alvarez Blazquez Ester
- Arellano Gonzalez Jorge
- Bautista Valle Alba
- Cabrejas Perez Maria-jesus
- Conde De La Cruz Juan Carlos
- Contreras Anguita Ana Maria
- Fernandez Fernandez Estrella
- Garcia-arevalo Aguirrezabal Eduardo
- Gayarre Moreno Esther
- Lillo Abad Sonia
- Llamas Cobos Victor Gregorio
- Maganto Suarez Veronica
- Obispo Budia Belen
- Ortiz Moreno Alicia
- Palacios Ojeda Victoria
- Ramperez Cubillo Gema
- Recio Casatorres Virginia Luz
- Salazar Sosa Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36975 , F 6, S 8, H M 571443, I/A 51 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Maganto Suarez Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31759 , F 222, S 8, H M 571443, I/A 41 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-28
Apoderado
- Maganto Suarez Veronica
- Maganto Suarez Veronica
- Maganto Suarez Veronica
- Maganto Suarez Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31759 , F 222, S 8, H M 571443, I/A 41 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31759 , F 216, S 8, H M 571443, I/A 28 (08/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-28
Apoderado
- Maganto Suarez Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31759 , F 216, S 8, H M 571443, I/A 27 (08/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-28
Apoderado
- Arrebola Margalet Rafael
- Lloret Freixa Luis
- Maganto Suarez Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31759 , F 211, S 8, H M 571443, I/A 19 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-28
Empresa: ONCISA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Abad Alvarez Jacinto
- Arellano Gonzalez Jorge
- Arrebola Margalet Rafael
- Arrebola Margalet Rafael
- Buesa Garcia Pedro
- Carranque Rico Elena
- Carrasco Chacon Jose Maria
- Conde De La Cruz Juan Carlos
- De Gregorio Folache Luis
- Garcia-arevalo Aguirrezabal Eduardo
- Garcia Vizcaino Francisca
- Garcia Vizcaino Francisca
- Garcia Vizcaino Francisca
- Herrador Alcaide Ana Maria
- Lloret Freixa Luis
- Lloret Freixa Luis
- Lloret Freixa Luis
- Maganto Suarez Veronica
- Miranda Bacciarini Carlos
- Nuñez Maroto Teodosio
- Pinedo Moya Pedro Angel
- Prados Del Amo Luis
- Sanchez Castresana Iñigo
- Sanchez Castresana Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32581 , F 15, S 8, H M 54060, I/A 101 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-28
Apoderado
- Maganto Suarez Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31759 , F 207, S 8, H M 571443, I/A 12 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-28
Apoderado
- Arrebola Margalet Rafael
- Lloret Freixa Luis
- Maganto Suarez Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31759 , F 207, S 8, H M 571443, I/A 11 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-28
Apoderado
- Arrebola Margalet Rafael
- Maganto Suarez Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31759 , F 206, S 8, H M 571443, I/A 10 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-28
VER MAS ACTOS
Información de MAGANTO SUAREZ VERONICA
Mostramos los datos de MAGANTO SUAREZ VERONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAGANTO SUAREZ VERONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos