ARREBOLA MARGALET RAFAEL
Informe ejecutivo de ARREBOLA MARGALET RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ARREBOLA MARGALET RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SKELLIG EWD INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 22/05/2024 | |
SKELLIG EWD INVESTMENTS SL | Apoderado Mancomunado | 10/03/2022 | |
SKELLIG EWD INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 10/03/2022 | |
SKELLIG BE PARTNERS SL | Administrador Unico | 11/03/2021 | |
SKELLIG BROWN SL | Administrador Unico | 19/11/2018 |
VINCULACIONES DE ARREBOLA MARGALET RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARREBOLA MARGALET RAFAEL
Empresa: SKELLIG EWD INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Arrebola Margalet Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 756154, I/A 3 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-28
Empresa: SKELLIG EWD INVESTMENTS SL
Consejero
- Arrebola Margalet Rafael
- Arrebola Tenacio Rafael Alvaro
- Cabello Perez Daniel Alejandro
- Salcedo Ruiz Ignacio
Presidente
- Arrebola Margalet Rafael
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 756154, I/A 3 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-28
Empresa: SKELLIG EWD INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado
- Arrebola Margalet Rafael
- Arrebola Margalet Rafael
- Cabello Perez Daniel Alejandro
- Salcedo Ruiz Ignacio
- Salcedo Ruiz Ignacio
Apoderado Solidario
- Arrebola Margalet Rafael
- Arrebola Margalet Rafael
- Cabello Perez Daniel Alejandro
- Cabello Perez Daniel Alejandro
- Salcedo Ruiz Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42759 , F 53, S 8, H M 756154, I/A 2 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-28
Empresa: SKELLIG EWD INVESTMENTS SL
Consejero
- Arrebola Margalet Rafael
- Arrebola Tenacio Rafael Alvaro
- Cabello Perez Daniel Alejandro
- Salcedo Ruiz Ignacio
Presidente
- Arrebola Margalet Rafael
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42759 , F 51, S 8, H M 756154, I/A 1 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-28
Empresa: SKELLIG BE PARTNERS SL
Administrador Unico
- Arrebola Margalet Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41590 , F 85, S 8, H M 736862, I/A 1 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-28
Administrador Unico
- Arrebola Margalet Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36111 , F 86, S 8, H M 648804, I/A 2 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-28
Nuevo Socio Único
- Arrebola Margalet Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36111 , F 86, S 8, H M 648804, I/A 2 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-28
Apoderado
- Arrebola Margalet Rafael
- Arrebola Margalet Rafael
- Arrebola Margalet Rafael
- Arrebola Margalet Rafael
- Arrebola Margalet Rafael
- Maganto Suarez Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31759 , F 216, S 8, H M 571443, I/A 28 (08/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-28
Apoderado
- Arrebola Margalet Rafael
- Lloret Freixa Luis
- Maganto Suarez Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31759 , F 211, S 8, H M 571443, I/A 19 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-28
Empresa: ONCISA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Arellano Gonzalez Jorge
- Arellano Gonzalez Jorge
- Arrebola Margalet Rafael
- Arrebola Margalet Rafael
- Garcia-arevalo Aguirrezaval Eduardo
- Lloret Freixa Luis
- Maganto Suarez Veronica
- Sanchez Castresana Iñigo
- Sanchez Castresana Iñigo
Apoderado
- Abad Alvarez Jacinto
- Arellano Gonzalez Jorge
- Arrebola Margalet Rafael
- Arrebola Margalet Rafael
- Buesa Garcia Pedro
- Carranque Rico Elena
- Carrasco Chacon Jose Maria
- Conde De La Cruz Juan Carlos
- De Gregorio Folache Luis
- Garcia-arevalo Aguirrezabal Eduardo
- Garcia Vizcaino Francisca
- Garcia Vizcaino Francisca
- Garcia Vizcaino Francisca
- Herrador Alcaide Ana Maria
- Lloret Freixa Luis
- Lloret Freixa Luis
- Lloret Freixa Luis
- Maganto Suarez Veronica
- Miranda Bacciarini Carlos
- Nuñez Maroto Teodosio
- Pinedo Moya Pedro Angel
- Prados Del Amo Luis
- Sanchez Castresana Iñigo
- Sanchez Castresana Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32581 , F 15, S 8, H M 54060, I/A 101 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-28
VER MAS ACTOS
Información de ARREBOLA MARGALET RAFAEL
Mostramos los datos de ARREBOLA MARGALET RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARREBOLA MARGALET RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos