ARREBOLA TENACIO RAFAEL ALVARO
Informe ejecutivo de ARREBOLA TENACIO RAFAEL ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARREBOLA TENACIO RAFAEL ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SKELLIG EWD INVESTMENTS SL | Consejero | 24/11/2021 | 22/05/2024 |
CANAPOR GLOBAL SL | Administrador Unico | 04/12/2014 | 27/04/2016 |
VINCULACIONES DE ARREBOLA TENACIO RAFAEL ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARREBOLA TENACIO RAFAEL ALVARO
Empresa: SKELLIG EWD INVESTMENTS SL
Consejero
- Arrebola Margalet Rafael
- Arrebola Tenacio Rafael Alvaro
- Cabello Perez Daniel Alejandro
- Salcedo Ruiz Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 756154, I/A 3 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-28
Empresa: SKELLIG EWD INVESTMENTS SL
Consejero
- Arrebola Margalet Rafael
- Arrebola Tenacio Rafael Alvaro
- Cabello Perez Daniel Alejandro
- Salcedo Ruiz Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42759 , F 51, S 8, H M 756154, I/A 1 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-28
Empresa: CANAPOR GLOBAL SL
Administrador Unico
- Arrebola Tenacio Rafael Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32894 , F 94, S 8, H M 592246, I/A 3 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-28
Empresa: CANAPOR GLOBAL SL
Administrador Unico
- Arrebola Tenacio Rafael Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32894 , F 91, S 8, H M 592246, I/A 1 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-238-28
Información de ARREBOLA TENACIO RAFAEL ALVARO
Mostramos los datos de ARREBOLA TENACIO RAFAEL ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARREBOLA TENACIO RAFAEL ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos