LUQUE HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE
Informe ejecutivo de LUQUE HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LUQUE HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERMANOS LUQUE HERNANDEZ SL | Apoderado Solidario | 24/09/2024 | |
HERMANOS LUQUE HERNANDEZ SL | Consejero | 05/04/2024 |
VINCULACIONES DE LUQUE HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUQUE HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE
Empresa: HERMANOS LUQUE HERNANDEZ SL
Apoderado Solidario
- Luque Hernandez Antonio
- Luque Hernandez Bernardo
- Luque Hernandez Carlos Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 29518, I/A 9 (24/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-192-38
Empresa: HERMANOS LUQUE HERNANDEZ SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2375 , F 158, S 8, H TF 29518, I/A 7 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-72-38
Empresa: HERMANOS LUQUE HERNANDEZ SL
Administrador Mancomunado
- Luque Ascanio Antonio Esteban
- Luque Hernandez Aida Maria Candelaria
- Luque Hernandez Carlos Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2375 , F 158, S 8, H TF 29518, I/A 7 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-72-38
Liquidador Solidario
- Luque Hernandez Carlos Enrique
- Pizarro Hernandez Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 97, S 8, H TF 3065, I/A 19 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-38
Consejero
- Luque Hernandez Carlos Enrique
- Luque Hernandez Maria Aida
- Pizarro Hernandez Beatriz
- Pizarro Hernandez Bernardo
Director Gerente
- Luque Hernandez Carlos Enrique
Liquidador Solidario
- Luque Hernandez Carlos Enrique
- Pizarro Hernandez Bernardo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 97, S 8, H TF 3065, I/A 19 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-38
Apoderado
- Luque Hernandez Carlos Enrique
- Pizarro Hernandez Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 97, S 8, H TF 3065, I/A 18 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-38
Empresa: SUMINISTROS MENCEY SL
Administrador Mancomunado
- Luque Ascanio Antonio Esteban
- Luque Carrasco Emilio
- Luque Hernandez Carlos Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1955 , F 145, S 8, H TF 5183, I/A 16 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-38
Apoderado
- Luque Hernandez Carlos Enrique
Consejero
- Luque Hernandez Carlos Enrique
- Luque Hernandez Maria Aida
- Pizarro Hernandez Beatriz
- Pizarro Hernandez Bernardo
Director Gerente
- Luque Hernandez Carlos Enrique
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 96, S 8, H TF 3065, I/A 16 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-38
Consejero Delegado Solidario
- Luque Hernandez Carlos Enrique
- Pizarro Hernandez Beatriz
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 96, S 8, H TF 3065, I/A 16 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-38
Empresa: SUMINISTROS MENCEY SL
Administrador Mancomunado
- Luque Ascanio Antonio Esteban
- Luque Carrasco Emilio
- Luque Hernandez Carlos Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1955 , F 145, S 8, H TF 5183, I/A 15 (14/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-38
VER MAS ACTOS
Información de LUQUE HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE
Mostramos los datos de LUQUE HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUQUE HERNANDEZ CARLOS ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos