PIZARRO HERNANDEZ BERNARDO
Informe ejecutivo de PIZARRO HERNANDEZ BERNARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PIZARRO HERNANDEZ BERNARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REGIONAL GEODATA AIR SA | Consejero Delegado Mancomunado | 11/12/2009 |
VINCULACIONES DE PIZARRO HERNANDEZ BERNARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIZARRO HERNANDEZ BERNARDO
Liquidador Solidario
- Luque Hernandez Carlos Enrique
- Pizarro Hernandez Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 97, S 8, H TF 3065, I/A 19 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-38
Consejero
- Luque Hernandez Carlos Enrique
- Luque Hernandez Maria Aida
- Pizarro Hernandez Beatriz
- Pizarro Hernandez Bernardo
Director Gerente
Liquidador Solidario
- Luque Hernandez Carlos Enrique
- Pizarro Hernandez Bernardo
Presidente
- Pizarro Hernandez Bernardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 97, S 8, H TF 3065, I/A 19 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-38
Apoderado
- Luque Hernandez Carlos Enrique
- Pizarro Hernandez Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 97, S 8, H TF 3065, I/A 18 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-38
Apoderado
Consejero
- Luque Hernandez Carlos Enrique
- Luque Hernandez Maria Aida
- Pizarro Hernandez Beatriz
- Pizarro Hernandez Bernardo
Director Gerente
Presidente
- Pizarro Hernandez Bernardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 96, S 8, H TF 3065, I/A 16 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-38
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 96, S 8, H TF 3065, I/A 16 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-38
Empresa: REGIONAL GEODATA AIR SA
Consejero Delegado
- Pizarro Hernandez Bernardo
Consejero
- Pizarro Hernandez Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3140 , F 139, S 8, H TF 47223, I/A 6 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-38
Empresa: CARTOGRAFICA DE CANARIAS SA
Apoderado Mancomunado
- Guedes Farias Juan
- Pizarro Hernandez Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878 , F 200, S 8, H GC 24206, I/A 42 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-35
Empresa: CARTOGRAFICA DE CANARIAS SA
Apoderado Mancomunado
- Guedes Farias Juan
- Pizarro Hernandez Bernardo
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878 , F 200, S 8, H GC 24206, I/A 38 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-35
Empresa: CARTOGRAFICA DE CANARIAS SA
Apoderado
- Pizarro Hernandez Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878 , F 200, S 8, H GC 24206, I/A 38 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-35
Empresa: REGIONAL GEODATA AIR SA
Consejero Delegado
- Pizarro Hernandez Bernardo
Consejero
- Nacher Abad Antonio
- Pacheco Gonzalez Pedro
- Pizarro Hernandez Bernardo
- Pulido Rodriguez Miguel Angel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3140 , F 138, S 8, H TF 47223, I/A 3 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-38
VER MAS ACTOS
Información de PIZARRO HERNANDEZ BERNARDO
Mostramos los datos de PIZARRO HERNANDEZ BERNARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIZARRO HERNANDEZ BERNARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos