LUQUE HERNANDEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de LUQUE HERNANDEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LUQUE HERNANDEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERMANOS LUQUE HERNANDEZ SL | Apoderado Solidario | 24/09/2024 | |
HERMANOS LUQUE HERNANDEZ SL | Presidente | 05/04/2024 | |
HERMANOS LUQUE HERNANDEZ SL | Consejero | 05/04/2024 |
VINCULACIONES DE LUQUE HERNANDEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUQUE HERNANDEZ ANTONIO
Empresa: HERMANOS LUQUE HERNANDEZ SL
Apoderado Solidario
- Luque Hernandez Antonio
- Luque Hernandez Bernardo
- Luque Hernandez Carlos Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 29518, I/A 9 (24/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-192-38
Empresa: HERMANOS LUQUE HERNANDEZ SL
Consejero
Presidente
- Luque Hernandez Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2375 , F 158, S 8, H TF 29518, I/A 7 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-72-38
Empresa: SUMINISTROS MENCEY SL
Administrador Unico
- Luque Carrasco Emilio
- Luque Hernandez Antonio
- Luque Hernandez Carlos Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1955 , F 145, S 8, H TF 5183, I/A 15 (14/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-38
Empresa: HERMANOS LUQUE HERNANDEZ SL
Administrador Mancomunado
- Luque Hernandez Aida Maria Candelaria
- Luque Hernandez Antonio
- Luque Hernandez Carlos Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2375 , F 157, S 8, H TF 29518, I/A 4 (14/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-38
Empresa: SUMINISTROS MENCEY SL
Administrador Unico
- Luque Carrasco Emilio
- Luque Hernandez Antonio
- Luque Hernandez Carlos Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1955 , F 145, S 8, H TF 5183, I/A 14 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-38
Empresa: SUMINISTROS MENCEY SL
Administrador Mancomunado
- Luque Hernandez Antonio
- Luque Hernandez Carlos Enrique
- Luque Hernandez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1955 , F 145, S 8, H TF 5183, I/A 14 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-246-38
Empresa: HERMANOS LUQUE HERNANDEZ SL
Administrador Mancomunado
- Luque Hernandez Aida Maria Candelaria
- Luque Hernandez Antonio
- Luque Hernandez Carlos Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2375 , F 156, S 8, H TF 29518, I/A 3 (23/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-212-38
Empresa: SUMINISTROS MENCEY SL
Administrador Mancomunado
- Luque Hernandez Antonio
- Luque Hernandez Carlos Enrique
- Luque Hernandez Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1955 , F 144, S 8, H TF 5183, I/A 13 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-16-38
Información de LUQUE HERNANDEZ ANTONIO
Mostramos los datos de LUQUE HERNANDEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUQUE HERNANDEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos