LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
Informe ejecutivo de LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
Empresa: AZZAM VIVIENDA SL
Apoderado
- Alcaraz Montesinos Luis Enrique
- Alonso Hervas Angel Bienvenido
- Alvarez Ruiz Jose Luis
- Alvaro Rodriguez Pedro Javier
- Amat Dengra Oscar Jose
- Amores Rincon Miguel
- Avila Gonzalez Borja
- Blanco Jimenez Jose Manuel
- Botella Orquin Pedro
- Calabuig Garrido Patricia
- Carrasco Soria Rocio
- Castellon Villa Antonio
- Cecilia Dominguez Cristina
- Cerezo Olmos Pedro
- Diaz Portillo Salvador
- Erra Font Maria Dulce
- Fernandez Estebanez Luis Miguel
- Fernandez Merchante Maria-aranzazu
- Galan Alonso Maria Jose
- Gallego Blanco Rafael
- Gallego Cabello Rafael
- Garcia Del Pino Enrique
- Gardner Gonzalo Daniel Alejandro
- Gomez Manzanares Irene Teresa
- Gutierrez Gonzalez Carlos
- Hernandez Assiego Rafael
- Hernandez Cubells Teresa
- Herrero Barrio Fernando Manuel
- Higueras Diaz Maria Victoria
- Ibarra Mendoza Jose Ignacio
- Idalgo Viktor Raul
- Latorre Silvestre Fernando
- Leyton Garcia Marcos
- Lorenzo Rodriguez Javier
- Luis Fernandez Sanchez
- Madrid Sanahuja Maria Del Mar
- Marcos Arias Isabel
- Martinez Jarque Javier
- Martinez Jarque Yolanda
- Martinez Tasis Clara
- Mesonero Izquierdo Eva
- Mimoso Piris Maria Teresa
- Morin Marin Tomas
- Mota Fernandez Reyes
- Muñoz Vizuete Rocio
- Murillo Lopez Luis Manuel
- Naranjo Cruz Antonio Jesus
- Naranjo Limones Antonio Manuel
- Ortega Garcia Inmaculada
- Para Martin Eva Maria
- Peralta Blanc Maria Jose
- Perez Fajardo Maria Vanesa
- Rangel Moron Maria
- Rodriguez Herrero Maria Del Carmen
- Rodriguez Sanchez Maria Lina
- Rojas Valero Carlos Daniel
- Ruiz Duran Juan Francisco
- Sanchez Bou Jose
- Sanchez Casado Jose
- Sanchez Martin Oscar
- Sanso Sancho Vicente
- Santana Trujillo Samuel
- Santisteban Lopez Magdalena
- Taboada Oro Maria
- Torres Molina Rodrigo
- Valenzuela Peiteado Susana
- Valero Gonzalez Maria Luisa
- Valero Iglesias Marc
- Vazquez Marquez Rocio
- Villarreal Suarez De Cepeda Juan Enrique
- Zamora Vaya Ruth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28402 , F 195, S 8, H M 511454, I/A 50 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-28
Empresa: TECNOTRAMIT SL
Apoderado Solidario
- Cantudo Calzado Manuela
- Ceres Ocaña Lourdes
- Jimenez Roman David
- Luis Fernandez Sanchez
- Martin Solis Cristina
- Solis Garcia David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39369 , F 169, S 8, H M 699050, I/A 7 (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-163-28
Empresa: NUTRICION IBERICA EXTREMEÑA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Tesorero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 680 , F 4, S 8, H BA 28868, I/A 2 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-06
Empresa: NUTRICION IBERICA EXTREMEÑA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Tesorero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 680 , F 1, S 8, H BA 28868, I/A 1 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-06
Información de LUIS FERNANDEZ SANCHEZ
Mostramos los datos de LUIS FERNANDEZ SANCHEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUIS FERNANDEZ SANCHEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos