CERES OCAÑA LOURDES
Informe ejecutivo de CERES OCAÑA LOURDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CERES OCAÑA LOURDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNOTRAMIT GESTION SL | Apoderado Solidario | 10/03/2021 | |
TECNOTRAMIT GESTION SL | Apoderado Solidario | 09/07/2019 | 10/03/2021 |
TECNOTRAMIT SL | Apoderado Solidario | 20/08/2019 | 26/02/2021 |
VINCULACIONES DE CERES OCAÑA LOURDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERES OCAÑA LOURDES
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Ceres Ocaña Lourdes
- Ceres Ocaña Lourdes
- Guirado Martin Maria Del Rosario
- Guirado Martin Maria Del Rosario
- Jaen Sanchez Maria Luisa
- Jaen Sanchez Maria Luisa
- Jimenez Roman David
- Jimenez Roman David
- Jimenez Ruiz Alvaro
- Jimenez Ruiz Alvaro
- Jimenez Sanzo Josefa
- Jimenez Sanzo Josefa
- Lopez Garcia Inmaculada Del Rocio
- Lopez Garcia Inmaculada Del Rocio
- Lopez Garcia Inmaculada Del Rocio
- Lopez Lopez Maria Del Pilar
- Lopez Lopez Maria Del Pilar
- Martinez Castellano Juan Jose
- Martinez Castellano Juan Jose
- Martinez Castellano Juan Jose
- Martinez Castellano Juan Jose
- Martinez Castellano Juan Jose
- Martinez Castellano Juan Jose
- Martinez Martinez Francisco Javier
- Martinez Martinez Francisco Javier
- Martinez Martinez Francisco Javier
- Medina Grimon Davinia Montserrat
- Medina Grimon Davinia Montserrat
- Medina Grimon Davinia Montserrat
- Medina Grimon Davinia Montserrat
- Pulido Lara Jose Antonio
- Pulido Lara Jose Antonio
- Pulido Lara Jose Antonio
- Pulido Lara Jose Antonio
- Pulido Lara Jose Antonio
- Pulido Lara Jose Antonio
- Pulido Lara Jose Antonio
- Ruiz Gomez Juana
- Ruiz Gomez Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47671 , F 34, S 8, H B 418414, I/A 436 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-08
Empresa: TECNOTRAMIT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Ceres Ocaña Lourdes
- Jimenez Roman David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39369 , F 181, S 8, H M 699050, I/A 32 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-28
Empresa: TECNOTRAMIT SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39369 , F 169, S 8, H M 699050, I/A 7 (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-163-28
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46761 , F 69, S 8, H B 418414, I/A 341 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-08
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46761 , F 69, S 8, H B 418414, I/A 340 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-08
Información de CERES OCAÑA LOURDES
Mostramos los datos de CERES OCAÑA LOURDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERES OCAÑA LOURDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos