JIMENEZ ROMAN DAVID
Informe ejecutivo de JIMENEZ ROMAN DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JIMENEZ ROMAN DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNOTRAMIT GESTION SL | Apoderado Solidario | 19/04/2021 | |
TECNOTRAMIT GESTION SL | Apoderado Solidario | 10/03/2021 | |
TECNOTRAMIT GESTION SL | Apoderado Solidario | 09/07/2019 | 10/03/2021 |
TECNOTRAMIT GESTION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/11/2020 | 10/03/2021 |
TECNOTRAMIT GESTION SL | Apoderado Solidario | 15/02/2021 | 10/03/2021 |
TECNOTRAMIT SL | Apoderado Solidario | 20/08/2019 | 26/02/2021 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ ROMAN DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ ROMAN DAVID
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Arrieta Vierna Jesus Martin
- Arrieta Vierna Jesus Martin
- Arrieta Vierna Jesus Martin
- Arrieta Vierna Jesus Martin
- Arrieta Vierna Jesus Martin
- Arrieta Vierna Jesus Martin
- Arrieta Vierna Jesus Martin
- Cervera Arana Eduardo Jose
- Cervera De Arana Eduardo Jose
- Cervera De Arana Eduardo Jose
- Cervera De Arana Eduardo Jose
- Cervera De Arana Eduardo Jose
- Cervera De Arana Eduardo Jose
- Crespo Viribay Hector
- Esteban Juan Sofia
- Esteban Juan Sofia
- Esteban Juan Sofia
- Esteban Juan Sofia
- Esteban Juan Sofia
- Esteban Juan Sofia
- Esteban Juan Sofia
- Esteban Juan Sofia
- Esteban Juan Sofia
- Esteban Juan Sofia
- Esteban Juan Sofia
- Esteban Juan Sofia
- Esteban Juan Sofia
- Esteban Juan Sofia
- Esteban Juan Sofia
- Esteban Juan Sofia
- Esteban Juan Sofia
- Jimenez Roman David
- Martin Calpena Miranda Pilar
- Martin Calpena Miranda Pilar
- Martin Calpena Miranda Pilar
- Martin Calpena Miranda Pilar
- Martin Calpena Miranda Pilar
- Martin Calpena Miranda Pilar
- Martin Calpena Miranda Pilar
- Martin Calpena Miranda Pilar
- Martin Calpena Miranda Pilar
- Martin Calpena Miranda Pilar
- Martin Calpena Miranda Pilar
- Martin Calpena Miranda Pilar
- Martin Calpena Miranda Pilar
- Martin Calpena Miranda Pilar
- Martin Calpena Miranda Pilar
- Martin Calpena Miranda Pilar
- Martin Calpena Miranda Pilar
- Martin Calpena Miranda Pilar
- Martin Calpena Miranda Pilar
- Martin Calpena Miranda Pilar
- Martin Calpena Miranda Pilar
- Martin Calpena Miranda Pilar
- Martin Calpena Miranda Pilar
- Martin Calpena Miranda Pilar
- Martin Carpena Miranda Pilar
- Salazar Martinez Ana Isabel
- Salazar Martinez Ana Isabel
- Salazar Martinez Ana Isabel
- Salazar Martinez Ana Isabel
- Salazar Martinez Ana Isabel
- Salazar Martinez Ana Isabel
- Salazar Martinez Ana Isabel
- Salazar Martinez Ana Isabel
- Salazar Martinez Ana Isabel
- Viribay Crespo Hector
- Viribay Crespo Hector
- Viribay Crespo Hector
- Viribay Crespo Hector
- Viribay Crespo Hector
- Viribay Crespo Hector
- Viribay Crespo Hector
- Viribay Crespo Hector
- Viribay Crespo Hector
- Viribay Crespo Hector
- Viribay Crespo Hector
- Viribay Crespo Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47671 , F 36, S 8, H B 418414, I/A 440 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-08
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Guirado Martin Maria Del Rosario
- Jimenez Roman David
- Lopez Garcia Inmaculada Del Rocio
Apoderado Solidario
- Ceres Ocaña Lourdes
- Ceres Ocaña Lourdes
- Guirado Martin Maria Del Rosario
- Guirado Martin Maria Del Rosario
- Jaen Sanchez Maria Luisa
- Jaen Sanchez Maria Luisa
- Jimenez Roman David
- Jimenez Roman David
- Jimenez Ruiz Alvaro
- Jimenez Ruiz Alvaro
- Jimenez Sanzo Josefa
- Jimenez Sanzo Josefa
- Lopez Garcia Inmaculada Del Rocio
- Lopez Garcia Inmaculada Del Rocio
- Lopez Garcia Inmaculada Del Rocio
- Lopez Lopez Maria Del Pilar
- Lopez Lopez Maria Del Pilar
- Martinez Castellano Juan Jose
- Martinez Castellano Juan Jose
- Martinez Castellano Juan Jose
- Martinez Castellano Juan Jose
- Martinez Castellano Juan Jose
- Martinez Castellano Juan Jose
- Martinez Martinez Francisco Javier
- Martinez Martinez Francisco Javier
- Martinez Martinez Francisco Javier
- Medina Grimon Davinia Montserrat
- Medina Grimon Davinia Montserrat
- Medina Grimon Davinia Montserrat
- Medina Grimon Davinia Montserrat
- Pulido Lara Jose Antonio
- Pulido Lara Jose Antonio
- Pulido Lara Jose Antonio
- Pulido Lara Jose Antonio
- Pulido Lara Jose Antonio
- Pulido Lara Jose Antonio
- Pulido Lara Jose Antonio
- Ruiz Gomez Juana
- Ruiz Gomez Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47671 , F 34, S 8, H B 418414, I/A 436 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-08
Empresa: TECNOTRAMIT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Ceres Ocaña Lourdes
- Jimenez Roman David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39369 , F 181, S 8, H M 699050, I/A 32 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-28
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Sanchez Luis Agustin
- Higueras Diaz Maria Victoria
- Jimenez Roman David
- Ortega Garcia Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47402 , F 76, S 8, H B 418414, I/A 423 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-36-08
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aflalo Wahnon Alberto
- Avila Delgado Eduardo
- Baro Casals Guillermo
- Bell Homedes Guillem
- Berenguer Villarreal Eduard
- Calavia Moliner Angels
- Caldera Rodriguez Ana
- Cecilia Dominguez Cristina
- Coca Saez De Albeniz Jordi
- Cuesta Espiñeira Carlos
- Duran Cabello Manel
- Font Vidal Miquel
- Gallego Blanco Rafael
- Gallego Cabello Rafael
- Gonzalez Burgada Josep Maria
- Gonzalez Pastor Enrique
- Guirado Martin Maria Del Rosario
- Hernandez Novo Cristina
- Jimenez Roman David
- Lendinez Toharias Olimpia
- Lois Losada Jose Luis
- Lopez Garcia Inmaculada Del Rocio
- Martin Calpena Miranda Pilar
- Martin Rodriguez Jose Luis
- Martinez Benlloch Jose Maria
- Martinez Jarque Javier
- Martinez Jarque Yolanda
- Murillo Lopez Luis
- Palazon Armas Eva
- Palop Rodriguez Basilio
- Palop Rodriguez Juan Bautista
- Prats Recasens Maria Del Cami
- Quevedo Hernandez Natalia
- Rius Raventos Jordi
- Rivas De La Oliva Juan Jose
- Salinas Badia Oriol
- Sanchez Bou Jose
- Sanllehy Reig Jose Javier
- Sanso Sancho Vicente
- Santisteban Lopez Magdalena
- Simon Carceller Ramon
- Ulldemolins Nolla Maria Carmen
- Vidal Pintaluba Maria
- Villarreal Suarez De Cepeda Juan Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47402 , F 65, S 8, H B 418414, I/A 412 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-08
Empresa: TECNOTRAMIT SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39369 , F 169, S 8, H M 699050, I/A 7 (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-163-28
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46761 , F 69, S 8, H B 418414, I/A 341 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-08
Empresa: TECNOTRAMIT GESTION SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46761 , F 69, S 8, H B 418414, I/A 340 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-08
Información de JIMENEZ ROMAN DAVID
Mostramos los datos de JIMENEZ ROMAN DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ ROMAN DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos