LOZANO MUÑOZ MARIA DE LA VISITACION
Informe ejecutivo de LOZANO MUÑOZ MARIA DE LA VISITACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOZANO MUÑOZ MARIA DE LA VISITACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES SINFIN HOLDING SL | Liquidador Mancomunado | 09/10/2020 | 09/10/2020 |
INVERSIONES SINFIN HOLDING SL | Consejero | 13/05/2015 | 09/10/2020 |
INVERSIONES SINFIN HOLDING SL | Apoderado Mancomunado | 13/05/2015 | 09/10/2020 |
INSTALACION FOTOVOLTAICA CARRETAS SL | Liquidador Mancomunado | 24/09/2020 | 24/09/2020 |
EXPLOTACION AGRICOLA ACCO SL | Liquidador Solidario | 07/12/2017 | 07/12/2017 |
EXPLOTACION AGRICOLA ACCO SL | Administrador Mancomunado | 19/05/2015 | 07/12/2017 |
EXPLOTACION AGRICOLA ACCO SL | Apoderado Mancomunado | 21/05/2015 | 07/12/2017 |
INVERSIONES SINFIN HOLDING SL | Presidente | 13/05/2015 | 29/06/2017 |
VINCULACIONES DE LOZANO MUÑOZ MARIA DE LA VISITACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOZANO MUÑOZ MARIA DE LA VISITACION
Empresa: INVERSIONES SINFIN HOLDING SL
Liquidador Mancomunado
- Lozano Muñoz Maria De La Visitacion
- Lozano Muñoz Maria Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29362 , F 209, S 8, H M 50272, I/A 39 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-28
Empresa: INVERSIONES SINFIN HOLDING SL
Consejero
- BERNALIA STATE RENOVABLES SL
- Lozano Muñoz Ana Maria
- Lozano Muñoz Carmen
- Lozano Muñoz Francisco
- Lozano Muñoz Jose Maria
- Lozano Muñoz Maria De La Visitacion
- Lozano Muñoz Maria Nuria
- Lozano Muñoz Maria Teresa
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29362 , F 209, S 8, H M 50272, I/A 39 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-28
Empresa: INSTALACION FOTOVOLTAICA CARRETAS SL
Liquidador Mancomunado
- Lozano Muñoz Maria De La Visitacion
- Lozano Muñoz Maria Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23501 , F 195, S 8, H M 421599, I/A 7 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-28
Empresa: EXPLOTACION AGRICOLA ACCO SL
Liquidador Solidario
- Lozano Muñoz Maria De La Visitacion
- Lozano Muñoz Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33485 , F 45, S 8, H M 602773, I/A 3 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-28
Empresa: EXPLOTACION AGRICOLA ACCO SL
Administrador Mancomunado
- Lozano Muñoz Maria De La Visitacion
- Lozano Muñoz Maria Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33485 , F 45, S 8, H M 602773, I/A 3 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-28
Empresa: INVERSIONES SINFIN HOLDING SL
Presidente
- Lozano Muñoz Maria De La Visitacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29362 , F 205, S 8, H M 50272, I/A 35 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-28
Empresa: EXPLOTACION AGRICOLA ACCO SL
Apoderado Mancomunado
- Lozano Muñoz Carmen
- Lozano Muñoz Jose Maria
- Lozano Muñoz Maria De La Visitacion
- Lozano Muñoz Maria Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33485 , F 44, S 8, H M 602773, I/A 2 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-28
Empresa: EXPLOTACION AGRICOLA ACCO SL
Administrador Mancomunado
- Lozano Muñoz Maria De La Visitacion
- Lozano Muñoz Maria Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33485 , F 42, S 8, H M 602773, I/A 1 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-28
Empresa: INVERSIONES SINFIN HOLDING SL
Apoderado Mancomunado
- Lozano Muñoz Carmen
- Lozano Muñoz Jose Maria
- Lozano Muñoz Maria De La Visitacion
- Lozano Muñoz Maria Nuria
Presidente
- Lozano Muñoz Maria De La Visitacion
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29362 , F 203, S 8, H M 50272, I/A 33 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-28
Empresa: INVERSIONES SINFIN HOLDING SL
Consejero
- Lozano Muñoz Ana Maria
- Lozano Muñoz Carmen
- Lozano Muñoz Francisco Jose
- Lozano Muñoz Jose Maria
- Lozano Muñoz Juan Carlos
- Lozano Muñoz Maria De La Visitacion
- Lozano Muñoz Maria Nuria
- Lozano Muñoz Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29362 , F 198, S 8, H M 50272, I/A 32 (13/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-28
Información de LOZANO MUÑOZ MARIA DE LA VISITACION
Mostramos los datos de LOZANO MUÑOZ MARIA DE LA VISITACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOZANO MUÑOZ MARIA DE LA VISITACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos