EXPLOTACION AGRICOLA ACCO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Alberto Alcocer, 38
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EXPLOTACION AGRICOLA ACCO SL
CIF B87280368
Capital Social 3077.12 Euros
Actividad Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos
Fecha de Constitución 06/05/2015
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario INVERSIONES SINFIN HOLDING SL
VINCULACIONES DE EXPLOTACION AGRICOLA ACCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPLOTACION AGRICOLA ACCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES SINFIN HOLDING SL | Socio Unico | 19/05/2015 | 07/12/2017 |
Lozano Muñoz Carmen | Apoderado Mancomunado | 21/05/2015 | 07/12/2017 |
Lozano Muñoz Jose Maria | Apoderado Mancomunado | 21/05/2015 | 07/12/2017 |
Lozano Muñoz Maria De La Visitacion | Liquidador Solidario | 07/12/2017 | 07/12/2017 |
Lozano Muñoz Maria De La Visitacion | Administrador Mancomunado | 19/05/2015 | 07/12/2017 |
Lozano Muñoz Maria De La Visitacion | Apoderado Mancomunado | 21/05/2015 | 07/12/2017 |
Lozano Muñoz Maria Nuria | Administrador Mancomunado | 19/05/2015 | 07/12/2017 |
Lozano Muñoz Maria Nuria | Apoderado Mancomunado | 21/05/2015 | 07/12/2017 |
Lozano Muñoz Nuria | Liquidador Solidario | 07/12/2017 | 07/12/2017 |
ACTOS BORME DE EXPLOTACION AGRICOLA ACCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33485 , F 45, S 8, H M 602773, I/A 3 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33485 , F 45, S 8, H M 602773, I/A 3 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33485 , F 45, S 8, H M 602773, I/A 3 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33485 , F 45, S 8, H M 602773, I/A 3 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33485 , F 44, S 8, H M 602773, I/A 2 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33485 , F 42, S 8, H M 602773, I/A 1 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33485 , F 42, S 8, H M 602773, I/A 1 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-28
Dirección:AVDA DE ALBERTO ALCOCER 38 4º - IZDA (MADRID)
Comienzo de operaciones:06/05/15
Capital:3.077,12 Euros
Objeto social:- Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos. - Cultivos de la vid. - Cultivo de cereales (excepto arroz), leguminosas y semillas oleaginosas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33485 , F 42, S 8, H M 602773, I/A 1 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-28