INSTALACION FOTOVOLTAICA CARRETAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Alberto Alcocer, 38
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INSTALACION FOTOVOLTAICA CARRETAS SL
CIF B84897362
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 29/11/2006
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario INVERSIONES SINFIN ELECTRICA SL
VINCULACIONES DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CARRETAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CARRETAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES SINFIN ELECTRICA SL | Socio Unico | 22/09/2020 | 24/09/2020 |
Lozano Muñoz Maria De La Visitacion | Liquidador Mancomunado | 24/09/2020 | 24/09/2020 |
Lozano Muñoz Maria Nuria | Liquidador Mancomunado | 24/09/2020 | 24/09/2020 |
Lozano Muñoz Maria Nuria | Administrador Mancomunado | 06/10/2011 | 24/09/2020 |
Lozano Muñoz Visitacion | Administrador Mancomunado | 24/09/2020 | |
Lozano Muñoz Jose | Administrador Mancomunado | 06/10/2011 | |
Rodriguez Garcia Jorge Eugenio | Apoderado | 03/01/2011 |
ACTOS BORME DE INSTALACION FOTOVOLTAICA CARRETAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23501 , F 195, S 8, H M 421599, I/A 7 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23501 , F 195, S 8, H M 421599, I/A 7 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23501 , F 195, S 8, H M 421599, I/A 7 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23501 , F 195, S 8, H M 421599, I/A 7 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23501 , F 195, S 8, H M 421599, I/A 6 (22/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-189-28
- AVDA ALBERTO ALCOCER 38, 4º IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23501 , F 195, S 8, H M 421599, I/A 5 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-198-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23501 , F 195, S 8, H M 421599, I/A 5 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-198-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23501 , F 195, S 8, H M 421599, I/A 5 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-198-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23501 , F 194, S 8, H M 421599, I/A 4 (03/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-9-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-216-28