LOZANO FUENTES MANUEL
Informe ejecutivo de LOZANO FUENTES MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOZANO FUENTES MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERAMA LEVANTE SL | Apoderado | 26/08/2011 | |
FUENTES SL | Liquidador | 05/08/2011 |
VINCULACIONES DE LOZANO FUENTES MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOZANO FUENTES MANUEL
Administrador Solidario
- Lozano Fuentes Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1534, L 1096, F 120, S 8, H CS 31951, I/A 5 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-12
Empresa: SERAMA LEVANTE SL
Administrador Unico
Apoderado
- Lozano Fuentes Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1573, L 1135, F 12, S 8, H CS 33396, I/A 1 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-169-12
Empresa: FUENTES SL
Liquidador
- Lozano Fuentes Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 665, L 232, F 40, S 8, H CS 6272, I/A 10 (05/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-12
Empresa: FUENTES SL
Administrador Unico
- Lozano Fuentes Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 665, L 232, F 40, S 8, H CS 6272, I/A 10 (05/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-12
Administrador Solidario
- Cabañero Sanchez Jose Luis
- Lozano Fuentes Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1534, L 1096, F 118, S 8, H CS 31951, I/A 1 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-66-12
Información de LOZANO FUENTES MANUEL
Mostramos los datos de LOZANO FUENTES MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOZANO FUENTES MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos