AMBER CASTILLA FULGENCIO
Informe ejecutivo de AMBER CASTILLA FULGENCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AMBER CASTILLA FULGENCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TURISNATURA ECOLOGIC SL | Apoderado | 21/03/2024 | |
SERAMA LEVANTE SL | Administrador Unico | 26/08/2011 |
VINCULACIONES DE AMBER CASTILLA FULGENCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMBER CASTILLA FULGENCIO
Empresa: TURISNATURA ECOLOGIC SL
Apoderado
- Amber Castilla Fulgencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1820, L 1380, F 22, S 8, H CS 43305, I/A 2 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-12
Empresa: CONTRATAS HIDRAULICAS SL
Apoderado
- Amber Castilla Fulgencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1400, L 962, F 218, S 8, H CS 27811, I/A 6 (03/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-12
Empresa: CONTRATAS HIDRAULICAS SL
Apoderado
- Amber Castilla Fulgencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1400, L 962, F 217, S 8, H CS 27811, I/A 5 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-12
Empresa: CONTRATAS HIDRAULICAS SL
Administrador Unico
- Amber Castilla Fulgencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1400, L 962, F 217, S 8, H CS 27811, I/A 3 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-12
Empresa: SERAMA LEVANTE SL
Administrador Unico
- Amber Castilla Fulgencio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1573, L 1135, F 12, S 8, H CS 33396, I/A 1 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-169-12
Información de AMBER CASTILLA FULGENCIO
Mostramos los datos de AMBER CASTILLA FULGENCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMBER CASTILLA FULGENCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos