CABAÑERO SANCHEZ JOSE LUIS
Informe ejecutivo de CABAÑERO SANCHEZ JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CABAÑERO SANCHEZ JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LORENZO PALACIOS FRANCISCO JOSE 000365061Q SRL | Administrador Solidario | 02/03/2023 | |
PINTURAS PIRECO SL | Administrador Solidario | 11/06/2013 | |
J ANDRES REVESTIMIENTOS Y PINTURAS SL | Administrador Unico | 12/02/2013 | |
MOVIMIENTOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS AUXILIARES DEL LEVANTE SA | Administrador Solidario | 22/03/2010 | 13/12/2012 |
VINCULACIONES DE CABAÑERO SANCHEZ JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABAÑERO SANCHEZ JOSE LUIS
Administrador Solidario
- Cabañero Sanchez Jose Luis
- Lorenzo Palacios Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1892, L 1452, F 179, S 8, H CS 21315, I/A 3 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-12
Empresa: PINTURAS PIRECO SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 936, L 501, F 211, S 8, H CS 13932, I/A 4 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-12
Administrador Unico
- Cabañero Sanchez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559, L 126, F 176, S 8, H CS 3473, I/A 12 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-12
Administrador Solidario
- Cabañero Sanchez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1534, L 1096, F 120, S 8, H CS 31951, I/A 3 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-12
Administrador Solidario
- Cabañero Sanchez Jose Luis
- Lozano Fuentes Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1534, L 1096, F 118, S 8, H CS 31951, I/A 1 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-66-12
Información de CABAÑERO SANCHEZ JOSE LUIS
Mostramos los datos de CABAÑERO SANCHEZ JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABAÑERO SANCHEZ JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos