LOPO GONZALEZ AGUSTIN
Informe ejecutivo de LOPO GONZALEZ AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOPO GONZALEZ AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LM WIND POWER SPAIN SL | Apoderado | 27/02/2009 | |
LM WIND POWER BLADES (AS PONTES) SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/01/2009 | |
LM WIND POWER BLADES (MADRID) SA | Apoderado | 07/01/2009 |
VINCULACIONES DE LOPO GONZALEZ AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPO GONZALEZ AGUSTIN
Empresa: LM GLASFIBER ESPAÑOLA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Lopez Garcia Sergio
- Lopo Gonzalez Agustin
- Ruiz Perez Melchor
- Starey Claus Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1151 , F 176, S 8, H LE 15138, I/A 36 (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-47-24
Empresa: LM COMPOSITES GALICIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lopez Garcia Sergio
- Lopo Gonzalez Agustin
- Lopo Gonzalez Agustin
- Mejuto Lopez Jose Luis
- Starey Claus Peter
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2619 , F 17, S 8, H C 16339, I/A 34 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-15
Empresa: LM GLASFIBER IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Lopez Garcia Sergio
- Lopo Gonzalez Agustin
- Lopo Gonzalez Agustin
- Mejuto Lopez Jose Luis
- Ruiz Perez Melchor
- Starey Claus Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26178 , F 2, S 8, H M 288554, I/A 23 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-28
Información de LOPO GONZALEZ AGUSTIN
Mostramos los datos de LOPO GONZALEZ AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPO GONZALEZ AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos