LM WIND POWER BLADES (MADRID) SA - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ANABEL SEGURA 11 - CENTRO DE NEGOCIOS ALBATROS,
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Razón Social LM WIND POWER BLADES (MADRID) SA
CIF A15701634
Actividad Fabricación de otros productos de plástico
Nombres Anteriores
- LM GLASFIBER IBERICA SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Hoffer Soren
Propietario Lm Group Holding As
VINCULACIONES DE LM WIND POWER BLADES (MADRID) SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LM WIND POWER BLADES (MADRID) SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balbuena Gomez Miguel Angel | Apoderado | 25/08/2009 | 28/12/2015 |
Balbuena Gomez Miguel Angel | Apoderado Mancomunado | 07/01/2009 | 28/12/2015 |
Balbuena Gomez Miguel Angel | Apoderado | 18/04/2013 | 28/12/2015 |
Balbuena Gomez Miguel Angel | Consejero | 17/12/2010 | 28/12/2015 |
Bevan Richard Andrew | Consejero | 06/08/2014 | 28/12/2015 |
Burghard Erik | Apoderado | 18/04/2013 | 28/12/2015 |
Cerro Prieto Ignacio | Vicesecretario No Consejero | 18/04/2013 | 28/12/2015 |
Cerro Prieto Ignacio | Apoderado | 18/04/2013 | 28/12/2015 |
Cerro Prieto Ignacio | Apoderado | 17/12/2010 | 28/12/2015 |
De Mingo Gonzalez Susana | Apoderado | 18/04/2013 | 28/12/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LM WIND POWER BLADES (MADRID) SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30833 , F 207, S 8, H M 288554, I/A 46 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30833 , F 207, S 8, H M 288554, I/A 46 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-28
- Cancelados los asientos de la sociedad y cerrada la hoja registral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30833 , F 207, S 8, H M 288554, I/A 46 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-28
- Cierre provisional de la hoja social por plazo de seis meses de conformidad con lo preceptuado en el artículo 231 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30833 , F 206, S 8, H M 288554, I/A 45M (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30833 , F 206, S 8, H M 288554, I/A 45 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30833 , F 206, S 8, H M 288554, I/A 44 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30833 , F 206, S 8, H M 288554, I/A 43 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30833 , F 206, S 8, H M 288554, I/A 43 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30833 , F 205, S 8, H M 288554, I/A 42 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-28
- C/ ANABEL SEGURA 11 - CENTRO DE NEGOCIOS ALBATROS, (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30833 , F 205, S 8, H M 288554, I/A 41 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-28