LM WIND POWER BLADES (AS PONTES) SA - EXTINGUIDA
Municipio As Pontes de García Rodríguez
Provincia A Coruña
Razón Social LM WIND POWER BLADES (AS PONTES) SA
CIF A15563331
Actividad Fabricación de otros productos de plástico
Nombres Anteriores
- LM COMPOSITES GALICIA SA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LM WIND POWER BLADES (AS PONTES) SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LM WIND POWER BLADES (AS PONTES) SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Lezcano Nicasio | Apoderado Mancomunado | 12/01/2009 | 23/12/2015 |
Andrew Bevan Richard | Consejero | 30/07/2014 | 23/12/2015 |
Balbuena Gomez Miguel Angel | Apoderado Mancomunado | 25/08/2009 | 23/12/2015 |
Balbuena Gomez Miguel Angel | Apoderado Mancomunado | 12/01/2009 | 23/12/2015 |
Balbuena Gomez Miguel Angel | Consejero | 25/04/2012 | 23/12/2015 |
Balbuena Gomez Miguel Angel | Apoderado Mancomunado | 03/06/2009 | 23/12/2015 |
Balbuena Gomez Miguel Angel | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/05/2013 | 23/12/2015 |
Balbuena Gomez Miguel Angel | Apoderado Mancomunado | 09/08/2010 | 23/12/2015 |
Burghard Erik | Apoderado Mancomunado | 13/05/2013 | 23/12/2015 |
Cerro Prieto Ignacio | Vicesecret. | 16/04/2013 | 23/12/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LM WIND POWER BLADES (AS PONTES) SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3343 , F 12, S 8, H C 16339, I/A 56 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3343 , F 12, S 8, H C 16339, I/A 56 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-15
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3343 , F 12, S 8, H C 16339, I/A 56 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-15
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3343 , F 11, S 8, H C 16339, I/A 55 (30/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-148-15
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3343 , F 11, S 8, H C 16339, I/A 55 (30/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-148-15
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3343 , F 11, S 8, H C 16339, I/A 54 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-15
- La accionista única de esta sociedad ha cambiado su denominación por la de LM WIND POWER BLADES (CASTELLON), S.A
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3343 , F 11, S 8, H C 16339, I/A 53 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3343 , F 11, S 8, H C 16339, I/A 52 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3343 , F 11, S 8, H C 16339, I/A 51 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-15
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3343 , F 8, S 8, H C 16339, I/A 50 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-15