LOPEZ SORIANO MANUEL
Informe ejecutivo de LOPEZ SORIANO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE LOPEZ SORIANO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOBLIN ROAD SL | Socio Unico | 12/02/2009 | 11/03/2013 |
GOBLIN ROAD SL | Administrador Unico | 12/02/2009 | 11/03/2013 |
GOBLIN ROAD SL | Liquidador Unico | 11/03/2013 | 11/03/2013 |
GOBLIN GENETIC OPTIMIZER BLUECHIP INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 08/03/2013 | |
GOBLIN GENETIC OPTIMIZER BLUECHIP INVESTMENTS SL | Liquidador Unico | 08/03/2013 | 08/03/2013 |
GOBLIN CITY SL | Socio Unico | 27/02/2009 | 06/03/2013 |
GOBLIN CITY SL | Administrador Unico | 27/02/2009 | 06/03/2013 |
GOBLIN CITY SL | Liquidador Unico | 06/03/2013 | 06/03/2013 |
TRANSLOGIC ALMAR SL | Liquidador Unico | 06/03/2013 | 06/03/2013 |
TRANSLOGIC ALMAR SL | Socio Unico | 23/07/2010 | 06/03/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE LOPEZ SORIANO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ SORIANO MANUEL
Empresa: GOBLIN ROAD SL
Liquidador Unico
- Lopez Soriano Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9000, L 6285, F 191, S 8, H V 132784, I/A 3 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-53-46
Empresa: GOBLIN ROAD SL
Administrador Unico
- Lopez Soriano Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9000, L 6285, F 191, S 8, H V 132784, I/A 3 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-53-46
Liquidador Unico
- Lopez Soriano Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6398, L 3703, F 153, S 8, H V 67043, I/A 4 (08/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-46
Administrador Unico
- Lopez Soriano Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6398, L 3703, F 153, S 8, H V 67043, I/A 4 (08/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-46
Empresa: TRANSLOGIC ALMAR SL
Liquidador Unico
- Lopez Soriano Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8664, L 5951, F 76, S 8, H V 121262, I/A 3 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-46
Empresa: TRANSLOGIC ALMAR SL
Administrador Unico
- Lopez Soriano Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8664, L 5951, F 76, S 8, H V 121262, I/A 3 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-46
Empresa: GOBLIN CITY SL
Liquidador Unico
- Lopez Soriano Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9008, L 6293, F 142, S 8, H V 133058, I/A 2 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-46
Empresa: GOBLIN CITY SL
Administrador Unico
- Lopez Soriano Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9008, L 6293, F 142, S 8, H V 133058, I/A 2 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-46
Empresa: TRANSLOGIC ALMAR SL
Administrador Unico
- Lopez Soriano Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8664, L 5951, F 76, S 8, H V 121262, I/A 2 (23/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-147-46
Empresa: TRANSLOGIC ALMAR SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Soriano Manuel
- Rengel Afan De Ribera Alberto Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8664, L 5951, F 76, S 8, H V 121262, I/A 2 (23/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-147-46
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ SORIANO MANUEL
Mostramos los datos de LOPEZ SORIANO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ SORIANO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos