GOBLIN ROAD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Doctor Fleming, 7
Código Postal 46163
Municipio Marines
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social GOBLIN ROAD SL
CIF B98113947
Capital Social 60010.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 01/01/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Lopez Soriano Manuel
VINCULACIONES DE GOBLIN ROAD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GOBLIN ROAD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Soriano Manuel | Socio Unico | 12/02/2009 | 11/03/2013 |
Lopez Soriano Manuel | Administrador Unico | 12/02/2009 | 11/03/2013 |
Lopez Soriano Manuel | Liquidador Unico | 11/03/2013 | 11/03/2013 |
ACTOS BORME DE GOBLIN ROAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9000, L 6285, F 191, S 8, H V 132784, I/A 3 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-53-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9000, L 6285, F 191, S 8, H V 132784, I/A 3 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-53-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9000, L 6285, F 191, S 8, H V 132784, I/A 3 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-53-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9000, L 6285, F 191, S 8, H V 132784, I/A 3 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-53-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9000, L 6285, F 191, S 8, H V 132784, I/A 3 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-53-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-186-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-219-46
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 57.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 60.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.893,69 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9000, L 6285, F 191, S 8, H V 132784, I/A 2 (22/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-122-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9000, L 6285, F 189, S 8, H V 132784, I/A 1 (12/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9000, L 6285, F 189, S 8, H V 132784, I/A 1 (12/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-36-46