GOBLIN CITY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Doctor Fleming, 7
Código Postal 46163
Municipio Marines
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social GOBLIN CITY SL
CIF B98117518
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 28/01/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Lopez Soriano Manuel
VINCULACIONES DE GOBLIN CITY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GOBLIN CITY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Soriano Manuel | Socio Unico | 27/02/2009 | 06/03/2013 |
Lopez Soriano Manuel | Administrador Unico | 27/02/2009 | 06/03/2013 |
Lopez Soriano Manuel | Liquidador Unico | 06/03/2013 | 06/03/2013 |
ACTOS BORME DE GOBLIN CITY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9008, L 6293, F 142, S 8, H V 133058, I/A 2 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9008, L 6293, F 142, S 8, H V 133058, I/A 2 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9008, L 6293, F 142, S 8, H V 133058, I/A 2 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9008, L 6293, F 142, S 8, H V 133058, I/A 2 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9008, L 6293, F 142, S 8, H V 133058, I/A 2 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-186-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-219-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9008, L 6293, F 140, S 8, H V 133058, I/A 1 (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-47-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9008, L 6293, F 140, S 8, H V 133058, I/A 1 (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-47-46
Dirección:C/ DOCTOR FLEMING 7 (MARINES)
Comienzo de operaciones:28/01/09
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:La sociedad tendrá por objeto social: La compraventa o intermediación de toda clase de fincas rústicas y urbanas, la promoción y construcción sobre las mismas de toda clase de edificaciones, su rehabilitación, venta o arrendamiento de toda clase de obras públicas o privadas. La actividad inmobiliari
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9008, L 6293, F 140, S 8, H V 133058, I/A 1 (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-47-46