LOPEZ RAMIREZ MIGUEL
Informe ejecutivo de LOPEZ RAMIREZ MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LOPEZ RAMIREZ MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO DE SABADELL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/08/2024 | |
GESTIMED LEVANTE SL | Apoderado Solidario | 07/05/2018 | |
GESTIMED LEVANTE SL | Apoderado Solidario | 03/05/2018 | |
TRANS COLOFER 2020 SL | Administrador Mancomunado | 28/06/2012 |
VINCULACIONES DE LOPEZ RAMIREZ MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ RAMIREZ MIGUEL
Empresa: BANCO DE SABADELL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abril Pineda Silvia
- Alonso Alvarez Gonzalo
- Aragon Gomez Maria Sierra
- Bernal Tejada Ruth Maria
- Campos Lazo Francisco-javier
- Campos Lazo Luis Alejandro
- Campos Lazo Maria Del Mar
- Carmona Serrano Jose
- Castro Navajas Jose
- Conejero Panero Victor Manuel
- Corrales Borrachero Cristina
- Cortes Bernal Clara
- Garcia Ballesteros Olga Maria
- Garcia Garcia-villaraco Rodrigo
- Garcia Palacios Estrella
- Guerrero Revuelta Belen
- Guerrero Revuelta Daniel
- Huete Merino Luis
- Jarones Martin-aragon Jose Ramon
- Lopez Ramirez Miguel
- Marin Hernandez Margarita
- Mero Madrid Ermelinda
- Oliva Sumariva Yolanda De La Paz
- Pacheco Castillo Antonio
- Pacheco Castillo Juan Manuel
- Pañeda Murias Maria
- Rodriguez Fernandez Isaac
- Sainz Bueno Francisco Javier
- Somolinos Magan Leticia
- Vera Rodriguez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 156980, I/A 590 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-03
Empresa: KORON STUDIOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Lopez Ramirez Miguel
- Rueda Alvarez Francisco
- Tola Gago Juan Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6725 , F 193, S 8, H SE122111, I/A 6 (17/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-41
Empresa: CUSTIMIKELO SL
Administrador Solidario
- Aguilera Jimenez Custodio
- Lopez Ramirez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2535 , F 208, S 8, H CO 37229, I/A 2 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-14
Empresa: LOM DOS GESTION SL
Consejero
- Lopez Ramirez Miguel
Presidente
- Lopez Ramirez Miguel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31832 , F 120, S 8, H B 200819, I/A 5 (05/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-176-08
Empresa: KORON STUDIOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Diaz Perez Diego
- Lopez Ramirez Miguel
- Rueda Alvarez Francisco
- Tapias Fraga Enrique Julian
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6725 , F 190, S 8, H SE122111, I/A 1 (31/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-41
Empresa: GESTIMED LEVANTE SL
Apoderado Solidario
- Amian Sanchez Jose Manuel
- Amian Sanchez Jose Manuel
- Angulo Fernandez David
- Angulo Fernandez David
- Brisson Medina Sara
- Brisson Medina Sara
- Duarte Gonzalez Francisco De Borja
- Duarte Gonzalez Francisco De Borja
- Galvan Bautista Lilian
- Galvan Bautista Lilian
- Garcia De La Cruz Sanchez Jaime
- Garcia De La Cruz Sanchez Jaime
- Gomez Gonzalez David
- Gomez Gonzalez David
- Ibañez Cañas Leticia
- Ibañez Cañas Leticia
- Lopez Ramirez Miguel
- Lopez Ramirez Miguel
- Martinez Rodriguez Maria Begoña
- Martinez Rodriguez Maria Begoña
- Reina Padron Nora
- Reina Padron Nora
- Rus Sanchez Lorena
- Rus Sanchez Lorena
- Sanchez Maestre Maria Remedios
- Sanchez Maestre Maria Remedios
- Segarra Clemente Maria Elena
- Segarra Clemente Maria Elena
- Trelles Alba Ricardo
- Trelles Alba Ricardo
- Vallejo San Jose Antonio
- Vallejo San Jose Antonio
- Vazquez Dopico Loreto
- Vazquez Dopico Loreto
- Zea Molina Adolfo
- Zea Molina Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4044 , F 93, S 8, H A 21658, I/A 225 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-92-03
Empresa: GESTIMED LEVANTE SL
Apoderado Solidario
- Angulo Fernandez David
- Brisson Medina Sara
- Duarte Gonzalez Francisco De Borja
- Galvan Bautista Lilian
- Garcia De La Cruz Sanchez Jaime
- Gomez Gonzalez David
- Ibañez Cañas Leticia
- Lopez Ramirez Miguel
- Martinez Rodriguez Maria Begoña
- Reina Padron Nora
- Rus Sanchez Lorena
- Sanchez Maestre Maria Remedios
- Segarra Clemente Maria Elena
- Trelles Alba Ricardo
- Vallejo San Jose Antonio
- Vazquez Dopico Loreto
- Zea Molina Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4044 , F 92, S 8, H A 21658, I/A 224 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-03
Empresa: CUSTIMIKELO SL
Administrador Solidario
- Aguilera Jimenez Custodio
- Lopez Ramirez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2535 , F 201, S 8, H CO 37229, I/A 1 (23/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-14
Empresa: TRANS COLOFER 2020 SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Fernandez Miguel
- Lopez Ramirez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2691 , F 173, S 8, H T 44236, I/A 1 (28/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-133-43
Empresa: LOM DOS GESTION SL
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Lopez Montenegro Marta
- Lopez Montenegro Miguel Angel
- Lopez Ramirez Miguel
- Montenegro Sanchez Aurea Francisca
Presidente
- Lopez Ramirez Miguel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31832 , F 117, S 8, H B 200819, I/A 4 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-08
VER MAS ACTOS
Información de LOPEZ RAMIREZ MIGUEL
Mostramos los datos de LOPEZ RAMIREZ MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ RAMIREZ MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos