RODRIGUEZ FERNANDEZ ISAAC
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ FERNANDEZ ISAAC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGUEZ FERNANDEZ ISAAC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PONS CONSULTORES REGISTRALES SA | Apoderado | 27/08/2024 | |
DIAGONAL COMPANY SERVICES & SOLUTIONS SL | Apoderado | 20/08/2024 | |
PONS CONSULTORES REGISTRALES SA | Apoderado | 20/08/2024 | |
DIAGONAL COMPANY SERVICES & SOLUTIONS SL | Apoderado | 19/08/2024 | |
BANCO DE SABADELL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/08/2024 | |
CAIXABANK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/07/2024 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ FERNANDEZ ISAAC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ FERNANDEZ ISAAC
Empresa: PONS CONSULTORES REGISTRALES SA
Apoderado
- Abad Cousiño Maria
- Abril Pineda Silvia
- Alguacil Viñas Elisabet
- Alonso Alvarez Gonzalo
- Andia Garcia De Olalla Alvaro
- Antomil Novoa Javier
- Anton Gonzalez Pilar
- Arellano Rios Pilar
- Bernal Tejada Ruth Maria
- Brando Martinez Mercedes
- Campos Lazo Francisco-javier
- Campos Lazo Luis Alejandro
- Campos Lazo Maria Del Mar
- Carmona Serrano Jose
- Casado Gayangos Maria
- Castro Navajas Jose
- Conejero Panero Victor Manuel
- Contreras Lopez Alicia
- Corrales Borrachero Cristina
- Cortes Bernal Clara
- Davila Aguilar Cristina
- De La Sierra Aragon Maria
- De La Torre Vidal Lydia
- Del Pozo Clua Elisabet
- Fabregas Munuera Rebeca
- Fajula Vilalta Pilar
- Farnos Baulenas Eduard
- Galiana Pla Elena
- Garcia Ballesteros Olga Maria
- Garcia Garcia-villaraco Rodrigo
- Garcia Palacios Estrella
- Gordillo Valencia Anabel
- Granja Bonache Maria
- Gual Jimenez Joana
- Guerrero Revuelta Belen
- Guerrero Revuelta Daniel
- Gulzar Kousar Zarmeen
- Gurri Lopez Francesc Xavier
- Guzman Valdes Andrea
- Huete Merino Luis
- Jarones Martin-aragon Jose Ramon
- Labrador Garcia Alfonso
- Labrador Perez Alfonso
- Labrador Rodriguez Jose Maria
- Llorca Comes Anna
- Lopez Navarro Maria Pilar
- Lopez Recio Miguel
- Marco Mateos De Porras Patricia
- Marin Hernandez Margarita
- Mero Madrid Ermelinda
- Moneo Mateo Maria-luisa
- Montaña Espinaco Iñigo
- Oliva Sumariva Yolanda De La Paz
- Pacheco Castillo Antonio
- Pacheco Castillo Juan Manuel
- Pañeda Murias Maria
- Pereiro Maeso Cristian
- Pertiñez Martinez Cristina
- Ristea Teodora Gabriela
- Rodriguez Fernandez Isaac
- Ruiz Garcia Cesar Javier
- Sainz Bueno Francisco Javier
- San Jose Paino Laura
- Santiago Marcos Martinez
- Satorra Carreras Silvia
- Somolinos Magan Leticia
- Vera Rodriguez Jose
- Viso Campanya Nuria
- Yui Gonzalez Rosa Isolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 247862, I/A 85 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-28
Empresa: PONS CONSULTORES REGISTRALES SA
Apoderado
- Abad Cousiño Maria
- Abril Pineda Silvia
- Alguacil Viñas Elisabet
- Alonso Alvarez Gonzalo
- Andia Garcia De Olalla Alvaro
- Antomil Novoa Javier
- Anton Gonzalez Pilar
- Arellano Rios Pilar
- Bernal Tejada Ruth Maria
- Brando Martinez Mercedes
- Campos Lazo Francisco-javier
- Campos Lazo Luis Alejandro
- Campos Lazo Maria Del Mar
- Carmona Serrano Jose
- Casado Gayangos Maria
- Castro Navajas Jose
- Conejero Panero Victor Manuel
- Contreras Lopez Alicia
- Corrales Borrachero Cristina
- Cortes Bernal Clara
- Davila Aguilar Cristina
- De La Sierra Aragon Maria
- De La Torre Vidal Lydia
- Del Pozo Clua Elisabet
- Fabregas Munuera Rebeca
- Fajula Vilalta Pilar
- Farnos Baulenas Eduard
- Galiana Pla Elena
- Garcia Ballesteros Olga Maria
- Garcia Garcia-villaraco Rodrigo
- Garcia Palacios Estrella
- Gordillo Valencia Anabel
- Granja Bonache Maria
- Gual Jimenez Joana
- Guerrero Revuelta Belen
- Guerrero Revuelta Daniel
- Gulzar Kousar Zarmeen
- Gurri Lopez Francesc Xavier
- Guzman Valdes Andrea
- Huete Merino Luis
- Jarones Martin-aragon Jose Ramon
- Labrador Garcia Alfonso
- Labrador Perez Alfonso
- Labrador Rodriguez Jose Maria
- Llorca Comes Anna
- Lopez Navarro Maria Pilar
- Lopez Recio Miguel
- Marco Mateos De Porras Patricia
- Marin Hernandez Margarita
- Mero Madrid Ermelinda
- Moneo Mateo Maria-luisa
- Montaña Espinaco Iñigo
- Oliva Sumariva Yolanda De La Paz
- Pacheco Castillo Antonio
- Pacheco Castillo Juan Manuel
- Pañeda Murias Maria
- Pereiro Maeso Cristian
- Pertiñez Martinez Cristina
- Ristea Teodora Gabriela
- Rodriguez Fernandez Isaac
- Ruiz Garcia Cesar Javier
- Sainz Bueno Francisco Javier
- San Jose Paino Laura
- Santiago Marcos Martinez
- Satorra Carreras Silvia
- Somolinos Magan Leticia
- Vera Rodriguez Jose
- Viso Campanya Nuria
- Yui Gonzalez Rosa Isolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 247862, I/A 84 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-28
Apoderado
- Aguilera Ordoñez Sonia
- Ahuir Vives Vicenta
- Aragon Gomez Greta
- Ayra Hinostroza Astrid
- Barba Martin Juan Antonio
- Barca Mata Jesus Maria
- Benejam Plaja Daniel
- Bronusas Bronusas Tomas
- Brull Cabanes Eva
- Buforn Perez Miguel
- Cabrera Martin Tiaibin
- Campos Gorriño Aranzazu
- Campos Gorriño Marta
- Canales Llobell Dionisio Antonio
- Canales Llobell Javier
- Canales Llobell Maria Teresa
- Carretero Mena Elisabeth
- Carrion Torrente Eva
- Castello Moreno Maria De Los Desamparados
- Castillo Romero Juan Jose
- Castro Ahuir Elia
- Cocalea Mariana Cristina
- Delgado Arco Francisco Manuel
- Diego Gonzalez Enrique
- Diez Casado Noelia
- Dueñas Castaño Javier
- Dueñas Castaño Maria Del Pilar
- Echeverri Henao Laura Vanesa
- Espuny Olmedo Antonio Javier
- Espuny Simo Javier
- Farias Pinheiro Maiza Grazielle
- Fernandez Gonzalez Ana Belen
- Francisco Zomeño Juan
- Franco Mayor Olga
- Franco Racamonde Samanta
- Garcia Cervero Marc
- Garcia Gil Ana Maria
- Garcia Molina Gemma Maria
- Garcia Villanueva Roldenys Javier
- Gil Gallego Estela
- Gimeno Santa Francisco Javier
- Gimeno Santa Fuensanta
- Giner Martinez Roger
- Gomez Gordo De Los Rios Raquel
- Gonzalez Lopez Noelia
- Gonzalez Luna Jose Antonio
- Gonzalez Rodriguez Maria Carmen
- Gracia Botella Gabriel
- Gutierrez Bayona Jorge
- Gutierrez Javier Augusto Damelines
- Hermida Alvarez Francisco Javier
- Hernandez Molina Rafael Luis
- Jimenez Colon Lina Marcela
- Jimenez Fernandez-cañadas Esther
- Jimenez Garcia Maria Jesus
- Lazarich Ramirez Alberto
- Lazaro Moncusi Antoni
- Leal Garcia Isabel
- Lloret Berna Isabel
- Lopez Garcia Maria Jose
- Lora Cercos Eduardo
- Madrid Sanchez Antonia Maria
- Malet Hernandez Gerard
- Martinez Galvez Maria Paz
- Martinez Garcia Karolaine Yiset
- Martinez Jimenez Alba
- Martinez Royo Mikel
- Medina Garcia Isabel
- Melian Guerra Marta
- Mendez Schoengut Roy
- Mesa Hernandez Nuria Esther
- Mesa Pacheco Carmen Jesus
- Miro Carbonell Gabriel
- Moreno Jurado Enrique
- Moreno Mora Ernesto
- Pacheco Carretero Lourdes
- Palacios Muñoz Blanca
- Pañeda Murias Maria
- Pardo Aviles Carlos
- Pardo Valero Maria Del Carmen
- Parra Garcia Ruben
- Pastor Cosgaya Ana Esther
- Pedrajas Calles Francisco
- Perez Ruiz Rebeca
- Pulido Lara Jose Antonio
- Reglero Ramirez Alba
- Rietmann Maria Victoria Floridia
- Rodriguez Carmona Jose Manuel
- Rodriguez Fernandez Isaac
- Romagosa Lahoz Cristina
- Romero Montegordo Pablo Javier
- Romero Sanchez Enrique
- Saiz Ruiz Maria Del Carmen
- Sala Saldaña Javier
- Salcedo Moret Yolanda
- Suarez Arevalo Amara
- Tarragona Gastea Nerea
- Tello Perez Jose Enrique
- Tena Garcia Aurelia
- Torres Canales Anabel
- Torres Canales Laura
- Tucella Tuccella Claudia
- Vierna Llombet Maria-esmeralda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 752179, I/A 100 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-28
Apoderado
- Aguilera Ordoñez Sonia
- Ahuir Vives Vicenta
- Aragon Gomez Greta
- Ayra Hinostroza Astrid
- Barba Martin Juan Antonio
- Barca Mata Jesus Maria
- Benejam Plaja Daniel
- Bronusas Bronusas Tomas
- Brull Cabanes Eva
- Brull Cabanes Eva
- Buforn Perez Miguel
- Cabrera Martin Tiaibin
- Campos Gorriño Aranzazu
- Campos Gorriño Marta
- Canales Llobell Dionisio Antonio
- Canales Llobell Javier
- Canales Llobell Maria Teresa
- Carretero Mena Elisabeth
- Carrion Torrente Eva
- Castello Moreno Maria De Los Desamparados
- Castillo Romero Juan Jose
- Castro Ahuir Elia
- Cocalea Mariana Cristina
- Damian Piriz Manuel
- Delgado Arco Francisco Manuel
- Diego Gonzalez Enrique
- Diez Casado Noelia
- Dueñas Castaño Javier
- Dueñas Castaño Maria Del Pilar
- Echeverri Henao Laura Vanesa
- Espuny Olmedo Antonio Javier
- Espuny Simo Javier
- Farias Pinheiro Maiza Grazielle
- Fernandez Gonzalez Ana Belen
- Francisco Zomeño Juan
- Franco Mayor Olga
- Franco Racamonde Samanta
- Garcia Cervero Marc
- Garcia Gil Ana Maria
- Garcia Molina Gemma Maria
- Garcia Villanueva Roldenys Javier
- Gil Gallego Estela
- Gimeno Santa Francisco Javier
- Gimeno Santa Fuensanta
- Giner Martinez Roger
- Gomez Gordo De Los Rios Raquel
- Gonzalez Lopez Noelia
- Gonzalez Luna Jose Antonio
- Gonzalez Rodriguez Maria Carmen
- Gracia Botella Gabriel
- Gutierrez Javier Augusto Damelines
- Hermida Alvarez Francisco Javier
- Hernandez Molina Rafael Luis
- Jimenez Colon Lina Marcela
- Jimenez Fernandez-cañadas Esther
- Jimenez Garcia Maria Jesus
- Lazarich Ramirez Alberto
- Lazaro Moncusi Antoni
- Leal Garcia Isabel
- Lloret Berna Isabel
- Lopez Garcia Maria Jose
- Lora Cercos Eduardo
- Madrid Sanchez Antonia Maria
- Malet Hernandez Gerard
- Martinez Galvez Maria Paz
- Martinez Garcia Karolaine Yiset
- Martinez Jimenez Alba
- Martinez Royo Mikel
- Medina Garcia Isabel
- Melian Guerra Marta
- Mendez Schoengut Roy
- Mesa Hernandez Nuria Esther
- Mesa Pacheco Carmen Jesus
- Miro Carbonell Gabriel
- Moreno Jurado Enrique
- Moreno Mora Ernesto
- Muñoz Arrebolo Purificacion
- Pacheco Carretero Lourdes
- Palacios Muñoz Blanca
- Pardo Aviles Carlos
- Pardo Valero Maria Del Carmen
- Parra Garcia Ruben
- Pastor Cosgaya Ana Esther
- Pedrajas Calles Francisco
- Perez Ruiz Rebeca
- Pulido Lara Jose Antonio
- Reglero Ramirez Alba
- Rietmann Maria Victoria Floridia
- Rodriguez Carmona Jose Manuel
- Rodriguez Fernandez Isaac
- Romagosa Lahoz Cristina
- Romero Montegordo Pablo Javier
- Romero Sanchez Enrique
- Saiz Ruiz Maria Del Carmen
- Sala Saldaña Javier
- Salcedo Moret Yolanda
- Suarez Arevalo Amara
- Tarragona Gastea Nerea
- Tena Garcia Aurelia
- Tena Garcia Aurelia
- Torres Canales Anabel
- Torres Canales Laura
- Tucella Tuccella Claudia
- Vierna Llombet Maria-esmeralda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 752179, I/A 98 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-28
Apoderado
- Aguilera Ordoñez Sonia
- Ahuir Vives Vicenta
- Aragon Gomez Greta
- Ayra Hinostroza Astrid
- Barba Martin Juan Antonio
- Barca Mata Jesus Maria
- Benejam Plaja Daniel
- Bronusas Bronusas Tomas
- Brull Cabanes Eva
- Buforn Perez Miguel
- Cabrera Martin Tiaibin
- Campos Gorriño Aranzazu
- Campos Gorriño Marta
- Canales Llobell Dionisio Antonio
- Canales Llobell Javier
- Canales Llobell Maria Teresa
- Carretero Mena Elisabeth
- Carrion Torrente Eva
- Castello Moreno Maria De Los Desamparados
- Castillo Romero Juan Jose
- Castro Ahuir Elia
- Cocalea Mariana Cristina
- Delgado Arco Francisco Manuel
- Diego Gonzalez Enrique
- Diez Casado Noelia
- Dueñas Castaño Javier
- Dueñas Castaño Maria Del Pilar
- Echeverri Henao Laura Vanesa
- Espuny Olmedo Antonio Javier
- Espuny Simo Javier
- Farias Pinheiro Maiza Grazielle
- Fernandez Gonzalez Ana Belen
- Francisco Zomeño Juan
- Franco Mayor Olga
- Franco Racamonde Samanta
- Garcia Cervero Marc
- Garcia Gil Ana Maria
- Garcia Molina Gemma Maria
- Garcia Villanueva Roldenys Javier
- Gil Gallego Estela
- Gimeno Santa Francisco Javier
- Gimeno Santa Fuensanta
- Giner Martinez Roger
- Gomez Gordo De Los Rios Raquel
- Gonzalez Lopez Noelia
- Gonzalez Luna Jose Antonio
- Gonzalez Rodriguez Maria Carmen
- Gracia Botella Grabriel
- Gutierrez Bayona Jorge
- Gutierrez Javier Augusto Damelines
- Hermida Alvarez Francisco Javier
- Hernandez Molina Rafael Luis
- Jimenez Colon Lina Marcela
- Jimenez Fernandez-cañadas Esther
- Jimenez Garcia Maria Jesus
- Lazarich Ramirez Alberto
- Lazaro Moncusi Antoni
- Leal Garcia Maria Isabel
- Lloret Berna Isabel
- Lopez Garcia Maria Jose
- Lora Cercos Eduardo
- Madrid Sanchez Antonia Maria
- Malet Hernandez Gerard
- Martinez Galvez Maria Paz
- Martinez Garcia Karolaine Yiset
- Martinez Jimenez Alba
- Martinez Royo Mikel
- Medina Garcia Isabel
- Melian Guerra Marta
- Mendez Schoengut Roy
- Mesa Hernandez Nuria Esther
- Mesa Pacheco Carmen Jesus
- Miro Carbonell Gabriel
- Moreno Jurado Enrique
- Moreno Mora Ernesto
- Muñoz Arrebolo Purificacion
- Pacheco Carretero Lourdes
- Palacios Muñoz Blanca
- Pañeda Murias Maria
- Pardo Aviles Carlos
- Pardo Valero Maria Del Carmen
- Parra Garcia Ruben
- Pastor Cosgaya Ana Esther
- Pedrajas Calles Francisco
- Perez Ruiz Rebeca
- Pulido Lara Jose Antonio
- Reglero Ramirez Alba
- Rietmann Maria Victoria Floridia
- Roda Calvo Alba
- Rodriguez Carmona Jose Manuel
- Rodriguez Fernandez Isaac
- Romagosa Lahoz Cristina
- Romero Montegordo Pablo Javier
- Romero Sanchez Enrique
- Saiz Ruiz Maria Del Carmen
- Sala Saldaña Javier
- Salcedo Moret Yolanda
- Suarez Arevalo Amara
- Tarragona Gastea Nerea
- Tello Perez Jose Enrique
- Tena Garcia Aurelia
- Torres Canales Anabel
- Torres Canales Laura
- Tucella Tuccella Claudia
- Vierna Llombet Maria-esmeralda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 752179, I/A 97 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-28
Apoderado
- Aguilera Ordoñez Sonia
- Ahuir Vives Vicenta
- Aragon Gomez Greta
- Ayra Hinostroza Astrid
- Barba Martin Juan Antonio
- Barca Mata Jesus Maria
- Benejam Plaja Daniel
- Bronusas Bronusas Tomas
- Brull Cabanes Eva
- Buforn Perez Miguel
- Cabrera Martin Tiaibin
- Campos Gorriño Aranzazu
- Campos Gorriño Marta
- Canales Llobell Dionisio Antonio
- Canales Llobell Javier
- Canales Llobell Maria Teresa
- Carretero Mena Elisabeth
- Carrion Torrente Eva
- Castello Moreno Maria De Los Desamparados
- Castillo Romero Juan Jose
- Castro Ahuir Elia
- Cocalea Mariana Cristina
- Delgado Arco Francisco Manuel
- Diego Gonzalez Enrique
- Diez Casado Noelia
- Dueñas Castaño Javier
- Dueñas Castaño Maria Del Pilar
- Echeverri Henao Laura Vanesa
- Espuny Olmedo Antonio Javier
- Espuny Simo Javier
- Farias Pinheiro Maiza Grazielle
- Fernandez Gonzalez Ana Belen
- Francisco Zomeño Juan
- Franco Mayor Olga
- Franco Racamonde Samanta
- Garcia Cervero Marc
- Garcia Gil Ana Maria
- Garcia Molina Gemma Maria
- Garcia Villanueva Roldenys Javier
- Gil Gallego Estela
- Gimeno Santa Francisco Javier
- Gimeno Santa Fuensanta
- Giner Martinez Roger
- Gomez Gordo De Los Rios Raquel
- Gonzalez Lopez Noelia
- Gonzalez Luna Jose Antonio
- Gonzalez Rodriguez Maria Carmen
- Gracia Botella Grabriel
- Gutierrez Javier Augusto Damelines
- Hermida Alvarez Francisco Javier
- Hernandez Molina Rafael Luis
- Jimenez Colon Lina Marcela
- Jimenez Fernandez-cañadas Esther
- Jimenez Garcia Maria Jesus
- Lazarich Ramirez Alberto
- Lazaro Moncusi Antoni
- Leal Garcia Isabel
- Lloret Berna Isabel
- Lopez Garcia Maria Jose
- Lora Cercos Eduardo
- Madrid Sanchez Antonia Maria
- Malet Hernandez Gerard
- Martinez Galvez Maria Paz
- Martinez Garcia Karolaine Yiset
- Martinez Jimenez Alba
- Martinez Royo Mikel
- Medina Garcia Isabel
- Melian Guerra Marta
- Mendez Schoengut Roy
- Mesa Hernandez Nuria Esther
- Mesa Pacheco Carmen Jesus
- Miro Carbonell Gabriel
- Moreno Jurado Enrique
- Moreno Mora Ernesto
- Muñoz Arrebolo Purificacion
- Pacheco Carretero Lourdes
- Palacios Muñoz Blanca
- Pañeda Murias Maria
- Pardo Aviles Carlos
- Pardo Valero Maria Del Carmen
- Parra Garcia Ruben
- Pastor Cosgaya Ana Esther
- Pedrajas Calles Francisco
- Perez Ruiz Rebeca
- Pulido Lara Jose Antonio
- Reglero Ramirez Alba
- Rietmann Maria Victoria Floridia
- Rodriguez Carmona Jose Manuel
- Rodriguez Fernandez Isaac
- Romagosa Lahoz Cristina
- Romero Montegordo Pablo Javier
- Romero Sanchez Enrique
- Saiz Ruiz Maria Del Carmen
- Sala Saldaña Javier
- Salcedo Moret Yolanda
- Suarez Arevalo Amara
- Tarragona Gastea Nerea
- Tello Perez Jose Enrique
- Tena Garcia Aurelia
- Torres Canales Anabel
- Torres Canales Laura
- Tucella Tuccella Claudia
- Vierna Llombet Maria-esmeralda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 752179, I/A 96 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-28
Empresa: BANCO DE SABADELL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abril Pineda Silvia
- Alonso Alvarez Gonzalo
- Aragon Gomez Maria Sierra
- Bernal Tejada Ruth Maria
- Campos Lazo Francisco-javier
- Campos Lazo Luis Alejandro
- Campos Lazo Maria Del Mar
- Carmona Serrano Jose
- Castro Navajas Jose
- Conejero Panero Victor Manuel
- Corrales Borrachero Cristina
- Cortes Bernal Clara
- Garcia Ballesteros Olga Maria
- Garcia Garcia-villaraco Rodrigo
- Garcia Palacios Estrella
- Guerrero Revuelta Belen
- Guerrero Revuelta Daniel
- Huete Merino Luis
- Jarones Martin-aragon Jose Ramon
- Lopez Ramirez Miguel
- Marin Hernandez Margarita
- Mero Madrid Ermelinda
- Oliva Sumariva Yolanda De La Paz
- Pacheco Castillo Antonio
- Pacheco Castillo Juan Manuel
- Pañeda Murias Maria
- Rodriguez Fernandez Isaac
- Sainz Bueno Francisco Javier
- Somolinos Magan Leticia
- Vera Rodriguez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 156980, I/A 590 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-03
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abril Pineda Silvia
- Alonso Alvarez Gonzalo
- Aragon Gomez Maria Sierra
- Bernal Tejada Ruth Maria
- Campos Lazo Francisco-javier
- Campos Lazo Luis
- Campos Lazo Maria Del Mar
- Carmona Serrano Jose
- Castro Navajas Jose
- Conejero Panero Victor Manuel
- Corrales Borrachero Cristina
- Cortes Bernal Clara
- Garcia Ballesteros Olga Maria
- Garcia Garcia-villaraco Rodrigo
- Garcia Palacios Estrella
- Guerrero Revuelta Belen
- Guerrero Revuelta Daniel
- Huete Merino Luis
- Jarones Martin-aragon Jose Ramon
- Lopez Recio Miguel
- Marin Hernandez Margarita
- Mero Madrid Ermelinda
- Oliva Sumariva Yolanda De La Paz
- Pachecho Castillo Juan Manuel
- Pacheco Castillo Antonio
- Pañeda Murias Maria
- Rodriguez Fernandez Isaac
- Sainz Bueno Francisco Javier
- Somolinos Magan Leticia
- Vera Rodriguez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 178351, I/A 1137 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-46
Información de RODRIGUEZ FERNANDEZ ISAAC
Mostramos los datos de RODRIGUEZ FERNANDEZ ISAAC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ FERNANDEZ ISAAC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos