TOLA GAGO JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de TOLA GAGO JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE TOLA GAGO JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIVA GAMES SL | Apoderado | 26/06/2024 | |
LC BALOMPIE SL | Apoderado | 07/05/2024 | |
SEVILLA GAME FACTORY SL | Secretario | 26/10/2022 | |
SEVILLA GAME FACTORY SL | Consejero | 26/10/2022 | |
ARANDELLE HOMES SL | Apoderado | 24/11/2021 | |
COREX GAMES STUDIOS SL | Consejero Delegado Solidario | 25/08/2021 | |
COREX GAMES STUDIOS SL | Secretario | 25/08/2021 | |
COREX GAMES STUDIOS SL | Consejero | 25/08/2021 | |
INVERSIONES Y PROYECTOS DIGITALES LP SL | Apoderado | 16/03/2021 | |
VIVA GAMES SL | Apoderado | 11/03/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE TOLA GAGO JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TOLA GAGO JUAN MANUEL
Empresa: VIVA GAMES SL
Apoderado
- Tola Gago Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE112959, I/A 9 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-128-41
Empresa: TALE STUDIOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Moyano Lara Francisco
- Rueda Alvarez Francisco
- Ruiz Montiel Manuela
- Tola Gago Juan Manuel
Presidente
Secretario
- Tola Gago Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA151749, I/A 4 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-29
Empresa: LC BALOMPIE SL
Apoderado
- Tola Gago Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6456 , F 103, S 8, H SE115591, I/A 5 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-41
Empresa: KORON STUDIOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Lopez Ramirez Miguel
- Rueda Alvarez Francisco
- Tola Gago Juan Manuel
Presidente
Secretario
- Tola Gago Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6725 , F 193, S 8, H SE122111, I/A 6 (17/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-41
Empresa: SEVILLA GAME FACTORY SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ramos Fernandez Francisco Javier
- Ramos Fernandez Miguel
- Rueda Alvarez Francisco
- Tola Gago Juan Manuel
Presidente
Secretario
- Tola Gago Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7293 , F 160, S 8, H SE136428, I/A 1 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-41
Empresa: ARANDELLE HOMES SL
Apoderado
- Tola Gago Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7119 , F 62, S 8, H SE132031, I/A 2 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-41
Empresa: COREX GAMES STUDIOS SL
Consejero Delegado Solidario
- Ramos Fernandez Francisco Javier
- Ramos Fernandez Miguel
- Rueda Alvarez Francisco
- Tola Gago Juan Manuel
Consejero
- Ramos Fernandez Francisco Javier
- Ramos Fernandez Miguel
- Rueda Alvarez Francisco
- Tola Gago Juan Manuel
Presidente
Secretario
- Tola Gago Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6062, L 4969, F 142, S 8, H MA162633, I/A 1 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-170-29
Apoderado
- Tola Gago Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5641 , F 45, S 8, H SE 95954, I/A 6 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-41
Empresa: VIVA GAMES SL
Apoderado
- Tola Gago Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6340 , F 174, S 8, H SE112959, I/A 7 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-41
Empresa: GENERA INDIE GAMES SL
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
- Tola Gago Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6340 , F 174, S 8, H SE112959, I/A 5 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-41
VER MAS ACTOS
Información de TOLA GAGO JUAN MANUEL
Mostramos los datos de TOLA GAGO JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TOLA GAGO JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos