LOPEZ PRIETO ALVARO
Informe ejecutivo de LOPEZ PRIETO ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ PRIETO ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAIROBI CRITICAL PROCESSES I SL | Apoderado | 11/01/2024 | |
PACIFIC POWER HOLDING SL | Vicesecretario No Consejero | 17/02/2023 | |
BW LPG PRODUCT SERVICES SL | Apoderado | 30/11/2022 | |
PAVILION ENERGY SPAIN SA | Apoderado | 17/11/2022 |
VINCULACIONES DE LOPEZ PRIETO ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ PRIETO ALVARO
Empresa: NAIROBI CRITICAL PROCESSES I SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46030 , F 87, S 8, H M 808850, I/A 3 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Empresa: PACIFIC POWER HOLDING SL
Apoderado Solidario
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Lopez Prieto Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36770 , F 145, S 8, H M 658737, I/A 8 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
Empresa: CRISAL INVERSIONES 2015 SICAV
Consejero
- Lopez Prieto Alvaro
- Lopez Yepes Pablo
- Prieto Yepes Maria Angeles
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33825 , F 187, S 8, H M 608719, I/A 5 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-28
Empresa: VILMA OIL TRADING SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38709 , F 83, S 8, H M 510218, I/A 13 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-28
Empresa: PAVILION ENERGY SPAIN SA
Apoderado
- Lopez Prieto Alvaro
- Simon Buela Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42306 , F 202, S 8, H M 698632, I/A 17 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-28
Empresa: CRISAL INVERSIONES 2015 SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33825 , F 187, S 8, H M 608719, I/A 4 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-28
Empresa: CRISAL INVERSIONES 2015 SICAV
Auditor
Consejero
- Lopez Prieto Alvaro
- Lopez Yepes Pablo
- Prieto Yepes Maria Angeles
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33825 , F 184, S 8, H M 608719, I/A 1 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-178-28
Información de LOPEZ PRIETO ALVARO
Mostramos los datos de LOPEZ PRIETO ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ PRIETO ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos